Pragoart music, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pragoart music, s.r.o. v likvidaci (25063731) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dr. Janského 954, 25228 Černošice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 7. 1996 a je stále aktivní. Pragoart music, s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Pragoart music, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pragoart music, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 46431 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25063731 | |
Jméno: | Pragoart music, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.7.1996 |
Zapsána dne: | 9.7.1996 | |
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 87 Cm 464/2024- 5 ze dne 18.4.2024, které nabylo právní moci dnem 22.5.2024, byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 3.7.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.3.2004 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.7.1996 - 30.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dr. Jánského 954, Černošice 25228, Česká republika | 30.3.2004 |
---|---|---|
Adresa: | Na Bělidle 179, Vyžlovka 28163, Česká republika | 9.7.1996 - 30.3.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
reklamní činnost a marketing | 30.3.2004 |
agentážní činnost v oblasti kultury | 9.7.1996 |
organizační zajištění kulturních akcí | 9.7.1996 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 9.7.1996 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.7.1996 |
jednatel | Krysztof Halek |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2008 |
Adresa | , Przemysl, Wroblewskigo 13M71, 37-700 |
jednatel | JUDr. Vítězslav Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2004 do 8.12.2008 |
Adresa | Černého 518/15, 18200 Praha |
Jednatel | Ing. Tomáš Sousedík |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1996 do 30.3.2004 |
Adresa | Na Truhlářce 2028/52, 18000 Praha |
Jednatel | Jaroslav Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.1996 do 25.6.2001 |
Adresa | Jahodová 1349/99, 10600 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25063731 |
---|---|
Jméno: | Pragoart music, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 7. 1996 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Dr. Jánského 954, Černošice 25228 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 6. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Krysztof Halek |
---|
IČO: | 25063731 |
---|---|
Firma: | Pragoart music, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Černošice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 7. 1996 |
Sídlo: | Dr. Janského 954, Černošice 25228 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Reklamní činnosti |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |