Pragbau, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pragbau, spol. s r.o. v likvidaci (25118463) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mylnerovka 2509/10, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 4. 1997 Pragbau, spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Pragbau, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pragbau, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 4. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 51230 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25118463 | |
Jméno: | Pragbau, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.4.1997 |
Zapsána dne: | 3.4.1997 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 490/2024-5 ze dne 8. 4. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8. 5. 2024. | 20.6.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.4.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mylnerovka 2509/10, Praha 16000, Česká republika | 7.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Mylnerovka 2509/10, Praha 16000, Česká republika | 3.4.1997 - 7.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkovatelská činnost v oblasti cestovního ruchu | 3.4.1997 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví | 3.4.1997 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej( vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák. č. 549/91 Sb. ) | 3.4.1997 |
jednatel | Gueorgui Lubomirov Boykov |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 |
Adresa | V koutě 531/12, 14200 Praha |
jednatel | Gueorgui Lubomirov Boykov |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2000 do 7.11.2016 |
Adresa | V koutě 531/12, 14200 Praha |
jednatel | ing. Georgi Dimitrov |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2000 do 18.7.2000 |
Adresa | V koutě 531/12, 14200 Praha |
jednatel | ing. Georgi Dimitrov |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.1997 do 4.4.2000 |
Adresa | Dělnická 897/31, 17000 Praha |
IČO: | 25118463 |
---|---|
Firma: | Pragbau, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 4. 1997 |
Sídlo: | Mylnerovka 2509/10, Praha 16000 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |