Pracovní agentura Atlas s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pracovní agentura Atlas s.r.o. v likvidaci (28210727) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podolská 1489/6a, 14700 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2008 a je stále aktivní. Pracovní agentura Atlas s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Pracovní agentura Atlas s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pracovní agentura Atlas s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 132921 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28210727 | |
Jméno: | Impax media, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.1.2008 |
Zapsána dne: | 4.1.2008 | |
Valná hromada rozhodla o zrušení společnosti Pracovní agentura Atlas s.r.o. bez právního nástupce, tj. s likvidací, a to ke dni 1.5.2021. | 1.5.2021 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 15.7.2014 - 26.3.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.7.2014 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podolská 1489/6a, Praha 14700, Česká republika | 4.1.2008 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.12.2011 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 4.1.2008 - 22.12.2011 |
reklamní činnost a marketing | 4.1.2008 - 22.12.2011 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 4.1.2008 - 22.12.2011 |
zprostředkování obchodu a služeb | 4.1.2008 - 22.12.2011 |
jednatel | Petr Taťák |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2015 |
Adresa | Purkyňova 2482/10, 75002 Přerov |
jednatel | Rowena Cabingan |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 26.3.2021 |
Adresa | Štiplova 2685/2, 16000 Praha |
Jednatel | Mgr. Ondřej Pohan |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2016 do 26.3.2021 |
Adresa | Podolská 1489/6a, 14700 Praha |
Jednatel | Mgr. Ondřej Pohan |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2008 do 20.4.2016 |
Adresa | Podolská 1489/6a, 14700 Praha |
Jednatel | Milan Zimáček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2014 do 17.12.2015 |
Adresa | Běluňská 1842/2, 19300 Praha |
jednatel | Petr Taťák |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2014 do 1.7.2015 |
Adresa | Velká Dlážka 321/27, 75002 Přerov |
Jednatel | Ondřej Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2008 do 15.7.2014 |
Adresa | Na usedlosti 1697/5, 14700 Praha |
Jednatel | Michal Vacátko |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2008 do 22.12.2011 |
Adresa | Sarajevská 1614/7, 12000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 28210727 |
---|---|
Jméno: | Pracovní agentura Atlas s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 1. 2008 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Podolská 1489/6, Praha 14700 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 10. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Rowena Cabingan |
---|
IČO: | 28210727 |
---|---|
Firma: | Pracovní agentura Atlas s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 1. 2008 |
Sídlo: | Podolská 1489/6, Praha 14700 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Informační činnosti |
Reklamní činnosti |
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání |