PQ - YSTAD s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PQ - YSTAD s.r.o. (63475642) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Háje 365, 76310 Hvozdná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 1995 a je stále aktivní. PQ - YSTAD s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PQ - YSTAD s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PQ - YSTAD s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 23. 8. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20398 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63475642 | |
Jméno: | PQ - YSTAD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.8.1995 |
Zapsána dne: | 23.8.1995 | |
JUDr. Vít Novozámský, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - město, Cejl 99, 602 00 Brno, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Městského soudu v Brně ze dne 3.5.2002, č.j. 69Nc 575/2002-16, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 8.10.2001, č.j. 32C 195/99, k uspokojení pohledávky oprávněného ALLIANZ CONPAŇIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., Španělsko, Madrid, P. de la Castelana 39, právně zast. JUDr. Jaroslavem Sodomkou, advokátem, U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1, proti povinnému Jiří Ševčík, r.č. 510427/080, V Aleji 32, Brno, ve výši 40.503,85 EUR, rozhodl o provedení exekuce, t a k t o : I. N a ř i z u j e s e podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 8.10.2001, č.j. 32C 195/99, v souladu s usnesením Městského soudu v Brně ze dne 3.5.2002, č.j. 69Nc 575/2002-16, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 40.503,85 EUR s 5% úrokem od 13.7.1998 do zaplacení, nákladů nalézacího řízení 85.363,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, e x e k u c e : postižením obchodního podílu a postižením nároku povinného na vypořádací podíl povinného jako společníka obchodní firmy PQ - YSTAD s.r.o., se sídlem Lužkovice 202, 763 11 Zlín, IČO 63475642, zapsané u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 20398. | 11.4.2003 - 11.3.2004 |
Základní kapitál | 102 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.8.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Háje 365, Hvozdná 76310, Česká republika | 7.12.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Lužkovice 202, Zlín 76311, Česká republika | 23.8.1995 - 7.12.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava | 23.8.1995 |
mezinárodní zasílatelství | 23.8.1995 |
Jednatel | Stanislav Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2020 |
Adresa | Háje 365, 76310 Hvozdná |
Jednatel | Marek Toufar |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2020 |
Adresa | Lesní čtvrť III 3734, 76001 Zlín |
jednatel | Roman Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2004 do 7.12.2020 |
Adresa | 202, 76311 Zlín |
jednatel | Stanislav Schreiber |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.1995 do 11.3.2004 |
Adresa | Lužkovice 202, 76311 Zlín |
IČO (identifikační číslo): | 63475642 |
---|---|
Jméno: | PQ - YSTAD s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 8. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Háje 365, Hvozdná 76310 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 8. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Schreiber |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Marek Toufar |
IČO: | 63475642 |
---|---|
Firma: | PQ - YSTAD s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Hvozdná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 8. 1995 |
Sídlo: | Háje 365, Hvozdná 76310 |
---|
Silniční nákladní doprava |
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě |