PPA CONTROLL CZ, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PPA CONTROLL CZ, s.r.o. (02496437) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Banskobystrická 568/157, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 1. 2014 a je stále aktivní. PPA CONTROLL CZ, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PPA CONTROLL CZ, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PPA CONTROLL CZ, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 128990 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02496437 | |
Jméno: | PPA CONTROLL CZ, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.1.2014 |
Zapsána dne: | 6.1.2014 | |
Společnost změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným dle projetku změny právní formy ze dne 18.11.2021 schváleným den 26.05.2022. | 26.5.2022 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 29.9.2014 - 13.6.2016 | |
Počet členů dozorčí rady: 4 | 24.4.2014 - 13.6.2016 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.5.2022 | |
Základní kapitál | 24 000 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.1.2014 - 26.5.2022 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 240 000 Kč | 100 | 29.9.2014 - 26.5.2022 |
Akcie na majitele | 240 000 Kč | 100 | 6.1.2014 - 29.9.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Banskobystrická 568/157, Brno 62100, Česká republika | 26.1.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Hlinky 162/92, Brno 60300, Česká republika | 13.6.2016 - 26.1.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, | 6.1.2014 |
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 6.1.2014 |
Projektová činnost ve výstavbě | 6.1.2014 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 6.1.2014 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 6.1.2014 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 6.1.2014 |
jednatel | Mgr. Darina Pavlů |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2022 |
Adresa | Kuzmányho 6 , 81106 Bratislava |
Předseda představenstva | Ing. Milan Michalík |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2018 do 26.5.2022 |
Adresa | Agátová 990/14 , 92553 Pata |
předseda představenstva | Luboš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2014 do 26.1.2018 |
Adresa | Nová Čtvrť 449, 67522 Stařeč |
předseda představenstva | Luboš Sobotka |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2014 do 26.1.2018 |
Adresa | Nová Čtvrť 449, 67522 Stařeč |
člen představenstva | Lucie Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2014 do 5.7.2017 |
Adresa | Botanická 936/45a, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | Sáša Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2014 do 5.7.2017 |
Adresa | Zatloukalova 397/35, 62100 Brno |
místopředseda představenstva | Sáša Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2014 do 5.7.2017 |
Adresa | Zatloukalova 397/35, 62100 Brno |
člen představenstva | Lucie Ferencová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2014 do 5.7.2017 |
Adresa | Botanická 936/45a, 60200 Brno |
předseda představenstva | Bystrík Berthoty |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2014 do 24.4.2014 |
Adresa | Obchodná 29 , 81106 Bratislava |
IČO (identifikační číslo): | 02496437 |
---|---|
Jméno: | PPA CONTROLL CZ, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 1. 2014 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Banskobystrická 568/157, Brno 62100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2014 |
Přerušeno od | 14. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2014 |
Přerušeno od | 14. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2014 |
Přerušeno od | 14. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2014 |
Přerušeno od | 14. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 6. 1. 2014 |
Přerušeno od | 14. 1. 2021 |
IČO: | 02496437 |
---|---|
Firma: | PPA CONTROLL CZ, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 6. 1. 2014 |
Sídlo: | Banskobystrická 568/157, Brno 62100 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Architektonické činnosti |
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |