POWER CONSULTING s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POWER CONSULTING s.r.o. (26509547) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Šutce 404/21, 18200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2002 a je stále aktivní. POWER CONSULTING s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o POWER CONSULTING s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POWER CONSULTING s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 2. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 86664 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26509547 | |
Jméno: | POWER CONSULTING s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.2.2002 |
Zapsána dne: | 6.2.2002 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 12.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Šutce 404/21, Praha 18200, Česká republika | 25.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Petrská 1426, Praha 1 11000, Česká republika | 28.4.2009 - 25.3.2015 |
Adresa: | U Pekařky 314/1, Praha 8 18000, Česká republika | 6.2.2002 - 28.4.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.4.2009 |
pekařství, cukrářství | 23.8.2007 |
realitní činnost | 19.10.2004 - 28.4.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 19.10.2004 - 28.4.2009 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 19.10.2004 - 28.4.2009 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 18.12.2002 |
směnárenská činnost | 18.12.2002 - 10.8.2006 |
velkoobchod | 6.2.2002 - 28.4.2009 |
zprostředkování obchodu | 6.2.2002 - 28.4.2009 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 6.2.2002 - 28.4.2009 |
přípravné práce pro stavby | 6.2.2002 - 28.4.2009 |
jednatel | Pavel Wenig |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2020 |
Adresa | Na Šutce 404/21, 18200 Praha |
jednatel | Pavel Wenig |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2002 do 2.3.2020 |
Adresa | Na Šutce 404/21, 18000 Praha 8 |
jednatel | Pavel Wenig |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2002 do 18.12.2002 |
Adresa | K Šafránce 13/504, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 26509547 |
---|---|
Jméno: | POWER CONSULTING s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 2. 2002 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Na Šutce 404/21, Praha 18200 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2007 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 23. 9. 2002 |
Přerušeno od | 25. 6. 2020 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 12. 5. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Wenig |
---|
IČO: | 26509547 |
---|---|
Firma: | POWER CONSULTING s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 2. 2002 |
Sídlo: | Na Šutce 404/21, Praha 18200 |
---|
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |