Potrusil s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Potrusil s.r.o. (25310119) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hybešova 1647/51, 66451 Šlapanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 8. 1996 a je stále aktivní. Potrusil s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Potrusil s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Potrusil s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 8. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24357 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25310119 | |
Jméno: | Potrusil s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.8.1996 |
Zapsána dne: | 28.8.1996 | |
Dle Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti dle ust. § 15, § 250, § 280 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., Zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen Zákon o přeměnách) ze dne 18.9.2017 došlo k rozděl ení společnosti Potrusil s.r.o., se sídlem Šlapanice, Hybešova 1647/51, PSČ 664 51, IČ 25310119, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24357, odštěpením části jmění společnosti Potrusil s.r.o. se vznikem nové spo lečnosti Výroba nábytkových dílců s.r.o. | 1.11.2017 | |
Dle Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 21.10.2014 došlo k rozdělení společnosti Potrusil s.r.o, se sídlem Šlapanice, Hybešova 1647/51, PSČ 66451, IČO: 25310119, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24 357 sloučením odštěpované části jmění se společností Tanza s.r.o., se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČO: 03114732, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 83388. | 1.1.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 4 | 4.6.2014 - 1.1.2015 | |
Dle Projektu rozdělení odštěpením se sloučením ze dne 28. 8. 2009 přešla na společnost Potrusil s.r.o., se sídlem Šlapanice, Hybešova 1647, okres Brno - venkov, PSČ 664 51, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 24357 jako společnost nástupnickou, odštěpená část jmění rozdělované společnosti Kili, s.r.o., se sídlem Šlapanice, Hybešova 1647, IČ 479 13 797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 10162. Na nástupnickou obchod ní společnost Potrusil s.r.o., IČ 25310119 jako společností nástupnickou dále přešlo jmění zanikající obchodní společnosti Kili - produkt s.r.o., se sídlem Šlapanice, Hybešova 1647, PSČ 664 51, IČ 25519255, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským s oudem v Brně v oddíle C, vložka 29884. | 1.11.2009 |
Základní kapitál | 3 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.11.2009 | |
Základní kapitál | 2 109 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.12.2002 - 1.11.2009 | |
Základní kapitál | 110 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.8.1996 - 21.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hybešova 1647/51, Šlapanice 66451, Česká republika | 1.11.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Hybešova 1647, Šlapanice 66451, Česká republika | 28.8.1996 - 1.11.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určena k přepravě zvířat nebo věcí | 4.6.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.11.2009 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1.11.2009 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 1.11.2009 |
truhlářství, podlahářství | 1.11.2009 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 1.11.2009 - 4.6.2014 |
kopírovací práce | 29.11.2006 - 1.11.2009 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 29.11.2006 - 1.11.2009 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 2.4.2001 - 1.11.2009 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 6.5.1998 - 1.11.2009 |
pronájem movitých věcí | 6.5.1998 - 1.11.2009 |
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiným služeb než základních | 6.5.1998 - 1.11.2009 |
truhlářství | 6.5.1998 - 1.11.2009 |
silniční motorová doprava nákladní | 6.5.1998 - 1.11.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.8.1996 - 1.11.2009 |
jednatel | Ing. Ladislav Potrusil |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2018 |
Adresa | 378, 68351 Holubice |
jednatel | Ladislav Potrusil |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 |
Adresa | 17, 67905 Březina |
jednatel | Petr Pavliš |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 |
Adresa | Goldova 2544/1, 62800 Brno |
jednatel | Petr Pavliš |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2009 |
Adresa | Goldova 2544/1, 62800 Brno |
jednatel | Ladislav Potrusil |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2011 |
Adresa | 17e, 67905 Březina |
jednatel | Mgr. Alena Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 |
Adresa | Goldova 2544/1, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Ivana Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2017 |
Adresa | Houbalova 3044/6b, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Ivana Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 15.7.2017 do 23.5.2018 |
Adresa | Houbalova 3044/6b, 62800 Brno |
jednatel | Mgr. Alena Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 19.12.2017 |
Adresa | Goldova 2544/1, 62800 Brno |
jednatel | Petr Pavliš |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2017 do 19.12.2017 |
Adresa | Goldova 2544/1, 62800 Brno |
jednatel | Petr Pavliš |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2009 do 1.11.2017 |
Adresa | Goldova 2544/1, 62800 Brno |
jednatel | Ladislav Potrusil |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2011 do 1.11.2017 |
Adresa | 17e, 67905 Březina |
jednatel | Ing. Ivana Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 15.7.2017 |
Adresa | Horníkova 2672/38, 62800 Brno |
jednatel | Mgr. Alena Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2009 do 24.6.2014 |
Adresa | Goldova 2544/1, 62800 Brno |
jednatel | Ing. Ivana Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2009 do 24.6.2014 |
Adresa | Horníkova 2672/38, 62800 Brno |
jednatel | Ladislav Potrusil |
---|---|
Ve funkci | od 31.8.2007 do 13.5.2011 |
Adresa | Sídliště Osvobození 678/53, 68201 Vyškov |
jednatel | Ing. Ivana Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2001 do 1.11.2009 |
Adresa | Horníkova 38, Brno |
jednatel | Mgr. Alena Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2001 do 1.11.2009 |
Adresa | Goldova 1, Brno |
jednatel | Ladislav Potrusil |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1996 do 31.8.2007 |
Adresa | Střední 1, Brno |
jednatel | Ing. Ivana Navrátilová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1996 do 2.4.2001 |
Adresa | Cornovova 52, Brno |
jednatel | Mgr. Alena Pavlišová |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1996 do 2.4.2001 |
Adresa | Vlkova 9, Brno |
jednatel | Ing. Ladislav Potrusil |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.1996 do 6.5.1998 |
Adresa | Střední 1, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25310119 |
---|---|
Jméno: | Potrusil s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 28. 8. 1996 |
Celkový počet živností: | 10 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Hybešova 1647/51, Šlapanice 66451 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 5. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 2001 |
Zánik oprávnění | 2. 7. 2018 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 2. 7. 2018 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 5. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Potrusil |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ladislav Potrusil |
IČO: | 25310119 |
---|---|
Firma: | Potrusil s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Šlapanice |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 8. 1996 |
Sídlo: | Hybešova 1647/51, Šlapanice 66451 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Truhlářské práce |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Vydavatelské činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Činnosti vedení podniků |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |