POSADERO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POSADERO s.r.o. (29315646) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kytnerova 6/1, 62100 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 12. 2012 a je stále aktivní. POSADERO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o POSADERO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POSADERO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 12. 12. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 77170 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29315646 | |
Jméno: | POSADERO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.12.2012 |
Zapsána dne: | 12.12.2012 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.12.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kytnerova 6/1, Brno 62100, Česká republika | 10.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Veslařská 149/46, Brno 63700, Česká republika | 12.12.2012 - 10.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 10.11.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 živnostenského zákona | 12.12.2012 |
hostinská činnost | 12.12.2012 |
jednatel | Markéta Olmová |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 |
Adresa | Teyschlova 1298/42, 63500 Brno |
jednatel | Radek Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 |
Adresa | Kamechy 1333/12, 63500 Brno |
jednatel | Radek Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2012 do 10.11.2015 |
Adresa | Kamechy 1333/12, 63500 Brno |
jednatel | Markéta Olmová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2013 do 10.11.2015 |
Adresa | Teyschlova 1298/42, 63500 Brno |
jednatel | Markéta Olmová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2013 do 29.8.2013 |
Adresa | Teyschlova 1298/42, 63500 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 29315646 |
---|---|
Jméno: | POSADERO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 12. 2012 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Kytnerova 6/1, Brno 62100 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 12. 2012 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Pavlík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Markéta Olmová |
IČO: | 29315646 |
---|---|
Firma: | POSADERO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Medlánky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 12. 2012 |
Sídlo: | Kytnerova 6/1, Brno 62100 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |