POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. (49823043) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kostelní 23, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 9. 1994 a je stále aktivní. POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 9. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31831 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49823043 | |
Jméno: | POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.9.1994 |
Zapsána dne: | 26.9.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.9.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kostelní 23, Beroun 26601, Česká republika | 1.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kostelní 166/23, Beroun 26601, Česká republika | 22.2.2016 - 1.9.2016 |
Adresa: | Kostelní 166/23, Beroun 26601, Česká republika | 16.6.2001 - 22.2.2016 |
Adresa: | Seydlovo nám. 30/6, Beroun 26601, Česká republika | 26.9.1994 - 16.6.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Projektová činnost v investiční výstavbě. | 26.9.1994 |
Projektování elektrických zařízení. | 26.9.1994 |
Inženýrská, obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě. | 26.9.1994 |
Jednatel | Václav Pos |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2014 |
Adresa | Tovární 81, 26601 Beroun |
Jednatel | Jaroslav Šroubek |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2016 do 3.11.2023 |
Adresa | Na Vršíčkách 83, 26703 Hudlice |
Jednatel | Jaroslav Šroubek |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.1994 do 22.2.2016 |
Adresa | Na Vršíčkách 83, 26703 Hudlice |
Jednatel | Václav Pos |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.1994 do 14.4.2014 |
Adresa | Košťálkova 1537, 26601 Beroun |
IČO (identifikační číslo): | 49823043 |
---|---|
Jméno: | POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 9. 1994 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Kostelní 23, Beroun 26601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 26. 9. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 9. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 8. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Václav Pos |
---|
IČO: | 49823043 |
---|---|
Firma: | POS, projektové, inženýrské, obstaravatelské služby spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 9. 1994 |
Sídlo: | Kostelní 23, Beroun 26601 |
---|
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |