PORADEX s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PORADEX s.r.o. (26310431) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 145, 66401 Kanice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 2003 a je stále aktivní. PORADEX s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o PORADEX s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PORADEX s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 22. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 43166 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26310431 | |
Jméno: | PORADEX s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.1.2003 |
Zapsána dne: | 22.1.2003 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 145, Kanice 66401, Česká republika | 14.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Šilingrovo náměstí 257/3, Brno 60200, Česká republika | 26.10.2016 - 14.12.2016 |
Adresa: | Vlhká 170/14, Brno 60200, Česká republika | 22.1.2003 - 14.1.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.1.2010 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 22.1.2003 - 14.1.2010 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 22.1.2003 - 14.1.2010 |
realitní činnost | 22.1.2003 - 14.1.2010 |
jednatel | Ing. Tereza Sobolová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | 336, 66401 Kanice |
jednatel | Ing. Tereza Sobolová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 |
Adresa | Zemědělská 1676/16, 61300 Brno |
jednatel | Ing. Jiří Hlavica CSc, M.I.M. |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2016 |
Adresa | 145, 66401 Kanice |
jednatel | Ing. Tereza Sobolová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 26.10.2016 |
Adresa | Zemědělská 1676/16, 61300 Brno |
jednatel | Ing. Jiří Hlavica CSc, M.I.M. |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 11.3.2016 |
Adresa | 145, 66401 Kanice |
jednatel | Bc. Tereza Hlavicová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 14.1.2010 |
Adresa | Zemědělská 1676/16, 61300 Brno |
jednatel | Bc. Tereza Svobolová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 14.1.2010 |
Adresa | Zemědělská 1676/16, 61300 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 26310431 |
---|---|
Jméno: | PORADEX s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 1. 2003 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 145, Kanice 66401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Hlavica CSc. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Tereza Sobolová |
IČO: | 26310431 |
---|---|
Firma: | PORADEX s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Kanice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 1. 2003 |
Sídlo: | 145, Kanice 66401 |
---|
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní vzdělávání j. n. |