Poradenská společnost Pardubice s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Poradenská společnost Pardubice s.r.o. (27474551) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tolarova 317, 53351 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 2005 Poradenská společnost Pardubice s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Poradenská společnost Pardubice s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Poradenská společnost Pardubice s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 20. 5. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 21043 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27474551 | |
Jméno: | Poradenská společnost Pardubice s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.5.2005 |
Zapsána dne: | 20.5.2005 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tolarova 317, Pardubice 53351, Česká republika | 13.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 3.5.2010 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 20.5.2005 |
Daňové poradenství | 20.5.2005 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 20.5.2005 - 3.5.2010 |
Poskytování software a poradenctví v oblasti hardware a software | 20.5.2005 - 3.5.2010 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 20.5.2005 - 3.5.2010 |
Jednatel | Luboš Prokůpek |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2015 |
Adresa | Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
jednatel | Ing. Lenka Prokůpková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2021 |
Adresa | Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
Jednatel | Luboš Prokůpek |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2007 do 13.11.2015 |
Adresa | Na Kopci 191, 53002 Mikulovice |
Jednatel | Luboš Prokůpek |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2005 do 19.9.2007 |
Adresa | J.Jabůrkové 264, 53009 Pardubice |
IČO: | 27474551 |
---|---|
Firma: | Poradenská společnost Pardubice s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice VII |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 5. 2005 |
Sídlo: | Tolarova 317, Pardubice 53351 |
---|
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní vzdělávání |