PONNY s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PONNY s.r.o. v likvidaci (46993649) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 1. 1993 PONNY s.r.o. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PONNY s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PONNY s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8755 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46993649 | |
Jméno: | PONNY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.1.1993 |
Zapsána dne: | 15.1.1993 | |
Obchodní společnost byla zrušena s likvidací rozhodnutím valné hromady ze dne 13.5.2022 ke dni 20.5.2022. | 20.5.2022 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 19.6.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 19.6.2014 - 20.5.2022 | |
Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným | 15.1.1993 - 23.12.1993 | |
Základní jmění: lOO.OOO,-- Kčs, splaceno 52.OOO,-- Kčs | 15.1.1993 - 23.12.1993 | |
Výše vkladů spoolečníků: Ing. Radomil Andrla, 435 O5 Komořany 2l2......25.OOO,--Kčs,spl.l3.OOO,--Kčs Ing. Zdeněk Kaplan,6l2 OO Brno,B.Němcové 8....25.OOO,--Kčs,spl.l3.OOO,--Kčs Jarmil Makovský,664 53 Újezd u Brna...........25.OOO,--Kčs,spl.l3.OOO,--Kčs Zdeněk Skoček,635 OO Brno,Kuršova 26..........25.OOO,--Kčs,spl.l3.OOO,--Kčs | 15.1.1993 - 23.12.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hybešova or.č. 42 č.p. 726, Brno-Staré Brno 60200, Česká republika | 22.9.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Ječná 29a, Brno 62100, Česká republika | 23.12.1993 - 22.9.2001 |
Adresa: | Boženy Němcové 8, Brno 61200, Česká republika | 15.1.1993 - 23.12.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.6.2014 |
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 19.6.2014 |
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob | 11.10.2002 |
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení | 11.10.2002 - 19.6.2014 |
výroba instalace a opravy elektronických zařízení | 11.10.2002 - 19.6.2014 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 11.10.2002 - 19.6.2014 |
zprostředkovatelská činnost | 27.9.1999 - 19.6.2014 |
výroba, montáž a opravy hraček | 23.12.1993 - 11.10.2002 |
zřizování poplašných zařízení | 23.12.1993 - 11.10.2002 |
elektrické měření neelektrických veličin | 23.12.1993 - 11.10.2002 |
montáž a opravy telekomunikačních zařízení | 23.12.1993 - 11.10.2002 |
montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky | 23.12.1993 - 11.10.2002 |
silniční motorová doprava | 23.12.1993 - 11.10.2002 |
montáž a opravy měřicí a regulační techniky | 23.12.1993 - 11.10.2002 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.12.1993 - 19.6.2014 |
Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, montáž a opravy kancelářské a reprodukční elektroniky, silniční motorová doprava, montáž a opravy měřící a regulační techniky, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 15.1.1993 - 23.12.1993 |
Jednatel | ing. Radomil Andrla |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2014 |
Adresa | 212, 68301 Komořany |
jednatel | RNDr. Miroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2014 |
Adresa | 98, 66483 Rudka |
jednatel | RNDr. Miroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2001 do 19.6.2014 |
Adresa | 98, 66483 Rudka |
Jednatel | ing. Radomil Andrla |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2001 do 19.6.2014 |
Adresa | 212, 68301 Komořany |
Jednatel | ing. Radomil Andrla |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1993 do 22.9.2001 |
Adresa | 212, 68301 Komořany |
jednatel | RNDr. Miroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1999 do 22.9.2001 |
Adresa | 98, 66483 Rudka |
jednatel | Věra Makovská |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.1999 do 18.4.2001 |
Adresa | Rychmanovská 664, 66453 Újezd u Brna |
jednatel | RNDr. Miroslav Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1997 do 22.6.1999 |
Adresa | 98, 66483 Rudka |
jednatel | Věra Machovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1997 do 22.6.1999 |
Adresa | Rychmanovská 664, 66453 Újezd u Brna |
jednatel | Jarmil Makovský |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 11.7.1996 |
Adresa | Rychmanovská 664, 66453 Újezd u Brna |
jednatel | Zdeněk Skuček |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 11.7.1996 |
Adresa | Kuršova 26, 63500 Brno |
Jednatel | ing. Zdeněk Kaplan |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1993 do 11.7.1996 |
Adresa | Boženy Němcové 8, 61200 Brno |
jednatel | Ing. Zdeněk Kaplan |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 23.12.1993 |
Adresa | Boženy Němcové 6, 61200 Brno |
jednatel | Ing. Radomil Andrla |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.1993 do 23.12.1993 |
Adresa | 2l2, 43505 Komořany |
IČO: | 46993649 |
---|---|
Firma: | PONNY s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 1. 1993 |
Sídlo: | , Brno |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba komunikačních zařízení |
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce |
Velkoobchod s elektrospotřebiči a elektronikou |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Bezpečnostní a pátrací činnosti |
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |