Polžíci Kultury, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Polžíci Kultury, z.s. (06795331) je Spolek. Sídlí na adrese 16, 34953 Bezdružice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 2018 Polžíci Kultury, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Polžíci Kultury, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Polžíci Kultury, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 19. 2. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 8304 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06795331 | |
Jméno: | Polžíci Kultury, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 19.2.2018 |
Zapsána dne: | 19.2.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 16, Bezdružice 34953, Česká republika | 19.2.2018 |
---|
Prezident | Eva Fichtlová |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2023 |
Adresa | 16, 34953 Bezdružice |
Prezident | Daniel Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2020 do 25.5.2023 |
Adresa | Želivského 1753, 34701 Tachov |
Prezident | Daniel Suchý |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2018 do 13.5.2020 |
Adresa | Alešova 2417/29, 30100 Plzeň |
IČO: | 06795331 |
---|---|
Firma: | Polžíci Kultury, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Bezdružice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 2. 2018 |
Sídlo: | 16, Bezdružice 34953 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |