POLYNET s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POLYNET s.r.o. (18382070) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Londýnská 51/2, 46001 Liberec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 1991 POLYNET s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o POLYNET s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POLYNET s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 345 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 18382070 | |
Jméno: | POLYNET s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.4.1991 |
Zapsána dne: | 19.4.1991 | |
Údaje o založení: Obchodní společnost POLYNET, export - import, spol. s r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 12.4.1991. | 19.4.1991 |
Základní kapitál | 150 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.4.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 10.6.1997 |
1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 10.8.1992 - 10.6.1997 |
2. Provádění inženýrských staveb. | 10.8.1992 - 10.6.1997 |
a) export a import zboží v rozsahu nevyžadujícím oprávnění dle zák. č. 42/1980 Sb., o hospodářských vztazích se zahraničím, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů, zejm. zařízení a materiálů pro provoz a výstavbu inženýrských sítí a ekologických staveb | 19.4.1991 - 10.8.1992 |
e) výroba a prodej zařízení pro provoz a výstavbu inženýrských sítí a ekologických staveb | 19.4.1991 - 10.8.1992 |
b) zastupování zahraničních firem | 19.4.1991 - 10.8.1992 |
f) leasing | 19.4.1991 - 10.8.1992 |
c) zprostředkovatelské obchody | 19.4.1991 - 10.8.1992 |
d) konzultační a poradenská činnost | 19.4.1991 - 10.8.1992 |
Jednatel | Ing. Veronika Šelbická |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1994 |
Adresa | Vlnařská 837/3, Liberec 6 |
Jednatel | Ing. Jiří Zita |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1992 do 10.6.1997 |
Adresa | 5.května 35/22, Liberec 1 |
Jednatel | Ing. Veronika Šelbická |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.1992 do 18.11.1994 |
Adresa | Soukenné nám. 8, Liberec 1 |
Společník | Jan Blecha |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1991 do 10.8.1992 |
Adresa | Červeného 609, Liberec 6 |
Společník | Ing. Karel Ressner |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1991 do 10.8.1992 |
Adresa | Na jezírku 625, Liberec 6 |
Společník | Ing. Veronika Šelbická |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1991 do 10.8.1992 |
Adresa | Soukenné nám. 8, Liberec 1 |
Společník | Ing. Jiří Zita |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1991 do 10.8.1992 |
Adresa | Husova 80, Liberec 1 |
Společník | Ing. Imrich Nagy |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.1991 do 5.11.1991 |
Adresa | Boriny 1365/21, Dunajská Streda |
IČO: | 18382070 |
---|---|
Firma: | POLYNET s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Liberec |
Základní územní jednotka: | Liberec (nečleněné město) |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 4. 1991 |
Sídlo: | Londýnská 51/2, Liberec 46001 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |