Polycon International a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Polycon International a.s. (27910571) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Římovská 973/5, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2007 a je stále aktivní. Polycon International a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Polycon International a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Polycon International a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 11972 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27910571 | |
Jméno: | Polycon International a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.6.2007 |
Zapsána dne: | 15.6.2007 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.12.2007 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 30 % | |
Platnost od - do | 15.6.2007 - 21.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 4 | 15.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Římovská 973/5, Praha 19800, Česká republika | 28.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Jiřího ze Vtelna 1731/11, Praha 19300, Česká republika | 24.1.2017 - 28.6.2021 |
Adresa: | Jiřího ze Vtelna 1731/11, Praha 9 19300, Česká republika | 15.6.2007 - 24.1.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.8.2015 |
velkoobchod | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
zprostředkování obchodu a služeb | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
dokončovací stavební práce | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
realitní činnost | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
správa a údržba nemovitostí | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
pronájem a půjčování věci movitých | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
činnost podnikatelských, finančních a ekonomických poradců | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 15.6.2007 - 2.8.2015 |
člen představenstva | Marek Chuman |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2022 |
Adresa | Hrudičkova 2099/32, 14800 Praha |
člen představenstva | Martin Imre |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2022 |
Adresa | Bojčenkova 1098/10, 19800 Praha |
předseda představenstva | Marek Chuman |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2019 do 11.3.2022 |
Adresa | Hrudičkova 2099/32, 14800 Praha |
předseda představenstva | Petr Fischer |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2015 do 3.4.2019 |
Adresa | Nad Rokoskou 1379/34, 18200 Praha |
člen představenstva | Karolína Pištěková |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 2.8.2015 |
Adresa | Domkovská 1496/21, 19300 Praha 9 |
předseda představenstva | Marek Chuman |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2013 do 2.8.2015 |
Adresa | Hrudičkova 2099/32, 14800 Praha |
místopředseda představenstva | Martin Imre |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2014 do 2.8.2015 |
Adresa | Bojčenkova 1098/10, 19800 Praha |
místopředseda představenstva | Martin Imre |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 24.6.2014 |
Adresa | Bojčenkova 1098/10, 19800 Praha 9 |
předseda představenstva | Marek Chuman |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2007 do 24.10.2013 |
Adresa | Hrudičkova 2099/32, 14800 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 27910571 |
---|---|
Jméno: | Polycon International a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 6. 2007 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Petr Fischer |
---|
IČO: | 27910571 |
---|---|
Firma: | Polycon International a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 6. 2007 |
Sídlo: | Římovská 973/5, Praha 19800 |
---|
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Skladování |
Informační činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Poradenství v oblasti řízení |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |