POLYATR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POLYATR s.r.o. (28535146) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bellušova 1862/40, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2009 a je stále aktivní. POLYATR s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o POLYATR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POLYATR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 148617 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28535146 | |
Jméno: | POLYATR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.3.2009 |
Zapsána dne: | 13.3.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 15.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 15.5.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bellušova 1862/40, Praha 15500, Česká republika | 25.2.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Devonská 1223/7, Praha 15200, Česká republika | 5.5.2015 - 25.2.2020 |
Adresa: | Trojská 788/66, Praha 18200, Česká republika | 13.3.2009 - 5.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.3.2009 |
jednatel | Irina Jakunina |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2022 |
Adresa | K Martinu 325, 28163 Kozojedy |
jednatel | Yury Bobylev |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2015 |
Adresa | Devonská 1223/7, 15200 Praha |
jednatel | Alexey Bobylev |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2015 do 7.4.2022 |
Adresa | Devonská 1223/7, 15200 Praha |
jednatel | Alexey Bobylev |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2009 do 30.4.2015 |
Adresa | Trojská 788/66, 18200 Praha |
jednatel | Yury Bobylev |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2009 do 30.4.2015 |
Adresa | Trojská 788/66, 18200 Praha |
jednatel | Stanislav Bardosh |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2009 do 15.5.2014 |
Adresa | 2-a Barikadnaja , Leningradská obl. |
jednatel | Nadezda Bardosh |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2009 do 15.5.2014 |
Adresa | pr-t Udarnikov , Sankt Peterburg |
IČO (identifikační číslo): | 28535146 |
---|---|
Jméno: | POLYATR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 3. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Bellušova 1862/40, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 3. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Yury Bobylev |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alexey Bobylev |
IČO: | 28535146 |
---|---|
Firma: | POLYATR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 3. 2009 |
Sídlo: | Bellušova 1862/40, Praha 15500 |
---|
Výroba plastových výrobků |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |