POLNOST, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POLNOST, spol. s r.o. (48394904) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hanůvka 617/2, 74721 Kravaře. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 1993 a je stále aktivní. POLNOST, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o POLNOST, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POLNOST, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48394904 | |
Jméno: | POLNOST, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.12.1993 |
Zapsána dne: | 10.12.1993 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.7.2014 |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.4.2015 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.12.1993 - 28.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hanůvka 617/2, Kravaře 74721, Česká republika | 28.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Hanůvka , Kravaře , Česká republika | 10.12.1993 - 9.7.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Zemědělská výroba | 28.4.2015 |
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 28.4.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.4.2015 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 28.4.2015 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.4.2013 - 28.4.2015 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 16.4.2013 - 28.4.2015 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 3.7.2009 - 28.4.2015 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny | 24.6.2009 - 16.4.2013 |
zámečnictví, nástrojářství | 24.6.2009 - 28.4.2015 |
truhlářství, podlahářství | 24.6.2009 - 28.4.2015 |
zámečnictví | 10.7.1995 - 24.6.2009 |
truhlářství | 10.7.1995 - 24.6.2009 |
silniční motorová doprava | 10.7.1995 - 24.6.2009 |
dopravní služby speciálními vozidly | 10.7.1995 - 3.7.2009 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 10.7.1995 - 3.7.2009 |
prodej zemědělských výrobků za účelem zpracování, práce a služby za účelem zajištění zemědělské výroby | 10.12.1993 - 16.4.2013 |
zemědělská výroba | 10.12.1993 - 28.4.2015 |
Jednatel | František Weczerek |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 |
Adresa | Bezručova 515/24, 74721 Kravaře |
Jednatel | Hedvika Mikolajská |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2015 |
Adresa | Pekliska 363, 74731 Velké Hoštice |
jednatel | Hedvika Mikolajská |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 28.4.2015 |
Adresa | Pekliska 363, 74731 Velké Hoštice |
jednatel | František Weczerek |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 28.4.2015 |
Adresa | Bezručova 515/24, 74721 Kravaře |
jednatel | František Weczerek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2009 do 8.7.2014 |
Adresa | Bezručova 515/24, 74721 Kravaře I |
jednatel | Hedvika Mikolajská |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2009 do 8.7.2014 |
Adresa | Pekliska 363, 74731 Velké Hoštice |
jednatel | Ing. Bohumír Drastík |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2009 do 30.8.2011 |
Adresa | Za Humny 1442/26, 74705 Opava |
jednatel | Hedvika Mikolajská |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.1993 do 9.7.2009 |
Adresa | Pekliska 363, Velké Hoštice |
jednatel | František Weczerek |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.1995 do 9.7.2009 |
Adresa | Bezručova 24, Kravaře I |
jednatel | Ing. Bohumír Drastík |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.1995 do 9.7.2009 |
Adresa | Za humny 26, Opava 5 |
IČO (identifikační číslo): | 48394904 |
---|---|
Jméno: | POLNOST, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 3 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 9. 1996 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1994 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 27. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 27. 4. 2015 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 6. 6. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1994 |
Zánik oprávnění | 18. 5. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 5. 1994 |
Zánik oprávnění | 9. 5. 1996 |
Ukončení oprávnění | 9. 5. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Hedvika Mikolajská |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | František Weczerek |
IČO: | 48394904 |
---|---|
Firma: | POLNOST, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Kravaře |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 12. 1993 |
Sídlo: | Hanůvka 617/2, Kravaře 74721 |
---|
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen |
Živočišná výroba |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba nábytku |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |