POLINES s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POLINES s.r.o. (27157407) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese U Kola 1846/7, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2004 a je stále aktivní. POLINES s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o POLINES s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POLINES s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 7. 6. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27388 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27157407 | |
Jméno: | POLINES s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.6.2004 |
Zapsána dne: | 7.6.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 7.6.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Kola 1846/7, Česká Lípa 47001, Česká republika | 20.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | U Kola 1846, Česká Lípa 47001, Česká republika | 27.3.2009 - 20.9.2016 |
Adresa: | Záběhlická 203/29, Praha 10 10600, Česká republika | 7.6.2004 - 27.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.3.2009 |
přípravné práce pro stavby | 7.6.2004 - 30.3.2009 |
dokončovací stavební práce | 7.6.2004 - 30.3.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 7.6.2004 - 30.3.2009 |
specializovaný maloobchod | 7.6.2004 - 30.3.2009 |
jednatel | Milen Penchev Minchev |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 |
Adresa | 5. května 1935, 47001 Česká Lípa |
jednatel | Milen Penchev Minchev |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2020 do 25.10.2023 |
Adresa | U Kola 1846/7, 47001 Česká Lípa |
jednatel | Milen Minchev |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 12.6.2020 |
Adresa | U Kola 1846/7, 47001 Česká Lípa |
jednatel | Milen Minčev |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 15.2.2017 |
Adresa | U Kola 1846/7, 47001 Česká Lípa |
jednatel | Milen Minčev |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2015 do 15.2.2017 |
Adresa | U Kola 1846/7, 47001 Česká Lípa |
jednatel | Milen Minčev |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2009 do 18.11.2015 |
Adresa | Okružní 2166, Česká Lípa |
jednatel | Milen Penchev Minchev |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2004 do 27.3.2009 |
Adresa | Okružní 2166, Česká Lípa |
IČO (identifikační číslo): | 27157407 |
---|---|
Jméno: | POLINES s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 6. 2004 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Kola 1846/7, Česká Lípa 47001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Milen Penchev Minchev |
---|
IČO: | 27157407 |
---|---|
Firma: | POLINES s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 6. 2004 |
Sídlo: | U Kola 1846/7, Česká Lípa 47001 |
---|
Příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |