Podostrava z.s. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Podostrava z.s. "v likvidaci" (03621294) je Spolek. Sídlí na adrese 28. října 2556/124, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2015 Podostrava z.s. "v likvidaci" má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Podostrava z.s. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Podostrava z.s. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 1. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13973 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03621294 | |
Jméno: | Podostrava z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 3.1.2015 |
Zapsána dne: | 3.1.2015 | |
Právní důvod zrušení: Rozhodnutím prezidia spolku ze dne 28. 2. 2024 bylo rozhodnuto o zrušení spolku s likvidací a jmenování likvidátora. | 28.3.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 28. října 2556/124, Ostrava 70200, Česká republika | 3.1.2015 |
---|
Viceprezident | Eliška Malecová |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2022 |
Adresa | Smraďavka 267, 68708 Buchlovice |
Prezident | Radek Schwarz |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2019 |
Adresa | Pod skalkou 39/15, 75124 Přerov |
Viceprezident | Eliška Malecová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2019 do 18.9.2022 |
Adresa | Plzeňská 485/348, 72400 Ostrava |
Prezident | Mgr. Tomáš Zemčík Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2017 do 23.5.2019 |
Adresa | Topolová 582, 74285 Vřesina |
Viceprezident | Kateřina Zemčíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.5.2017 do 23.5.2019 |
Adresa | Topolová 582, 74285 Vřesina |
Prezident | Mgr. Tomáš Zemčík Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 7.6.2017 |
Adresa | Sadová 282, 74764 Velká Polom |
Viceprezident | Kateřina Zemčíková |
---|---|
Ve funkci | od 17.6.2016 do 19.5.2017 |
Adresa | Sadová 282, 74764 Velká Polom |
Viceprezident | Kateřina Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 do 17.6.2016 |
Adresa | Sadová 282, 74764 Velká Polom |
Viceprezident | Kateřina Barešová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2015 do 16.3.2016 |
Adresa | 29, 53341 Kasalice |
Prezident | Mgr. Tomáš Zemčík Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2015 do 16.3.2016 |
Adresa | Kašparova 1412/4, 70030 Ostrava |
IČO: | 03621294 |
---|---|
Firma: | Podostrava z.s. "v likvidaci" |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 1. 2015 |
Sídlo: | 28. října 2556/124, Ostrava 70200 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |