POBERGAS spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
POBERGAS spol. s r.o. (27151042) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lipovská 440/17, 15521 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 2004 a je stále aktivní. POBERGAS spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o POBERGAS spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro POBERGAS spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 17. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 100149 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27151042 | |
Jméno: | POBERGAS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.5.2004 |
Zapsána dne: | 17.5.2004 | |
Datum podpisu společenské smlouvy: 03.05.2004. | 17.5.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.2.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 17.5.2004 |
jednatel | Alexander Belikov |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 |
Adresa | Mičmanskaja 2/258, Sankt-Peterburg |
jednatel | Olga Tikhomirova |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2010 do 20.2.2013 |
Adresa | Vorošilova 14A/42, Kemero |
jednatel | Alexander Belikov |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2007 do 1.6.2007 |
Adresa | Mičmanskaja 2/258, Sankt-Peterburg |
jednatel | Andrey Nasekin |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2004 do 1.6.2007 |
Adresa | Dlouhá 2661, Kladno |
IČO (identifikační číslo): | 27151042 |
---|---|
Jméno: | POBERGAS spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 5. 2004 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lipovská 440/17, Praha 15521 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 2. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Olga Khrunova |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vladimír Khrunov |
IČO: | 27151042 |
---|---|
Firma: | POBERGAS spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Zličín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 5. 2004 |
Sídlo: | Lipovská 440/17, Praha 15521 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba potravinářských výrobků |
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Skladování |
Ostatní ubytování |
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poskytování ostatních osobních služeb |
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |