Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. v likvidaci (29303613) je Obecně prospěšná společnost. Sídlí na adrese Zámek 1, 69142 Valtice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2011 a je stále aktivní. Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 28. 12. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | O 471 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29303613 | |
Jméno: | Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. | |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost | 28.12.2011 |
Zapsána dne: | 28.12.2011 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22.8.2023, č.j. 61 Cm 2/2023-31, které nabylo právní moci dne 13.9.2023, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 26.9.2023 | |
Čestné členství: - Princ Constantin von und zu Liechtenstein, nar. 15.3.1972, Geretzhof, Hart 1, A-3033 Altlengbach, Rakousko - JUDr. Michal Hašek, nar. 17.4.1976, Brno, Botanická 605/18, PSČ 602 00 | 28.12.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zámek 1, Valtice 69142, Česká republika | 25.7.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Dvořákova 44/14, Brno 60200, Česká republika | 28.12.2011 - 25.7.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Rozvoj přeshraničního regionu (Jižní Morava - Dolní Rakousko) - budování dlouhodobých přeshraničních struktur a platforem vzájemné spolupráce s důrazem na společnou historii spojenou s rodem Lichtenštejnů, prezentování turistické nabídky ČR a Rakouska, sociální sbližování obvytel příhraniční a posilování sociální integrace. | 28.12.2011 |
Marketing cestovního ruchu - tvorba inovativních produktů v cestovním ruchu, rozšíření a zkvalitnění aktivit v kulturním cestovním ruchu, rozvoz společných destinací a destinačního managementu, společný marketing příhraničních regionů, rozvoj a podpora společných turistických sítí a turistických nabídek. | 28.12.2011 |
Podpora spolupráce s Lichtenštejnským knížectvím - podpora spolupráce krajů, měst a obcí, hospodářských komor, podniků a podnikatelů České republiky s Lichtenštejnským knížectvím. | 28.12.2011 |
Výzkum v oblasti průmyslu, zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a životního prostředí ve vazbě na aktivity rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví. | 28.12.2011 |
Vzdělávání dětí a dospělých v oboru zejména historie a současné rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví. | 28.12.2011 |
Provozování muzea, pořádání výstav, kulturních společenských, sportovních a podobných akcí s vazbou na historii a současnost rodiny Lichtenštejnů a Lichtenštejnského knížectví. | 28.12.2011 |
Člen statutárního orgánu | Mgr. Martin Číhalík |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | Provazníkova 1230/6, 61300 Brno |
Člen statutárního orgánu | MGR. Martin Číhalík |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2013 do 26.6.2024 |
Adresa | Nad Skálou 603, 78353 Velká Bystřice |
Člen statutárního orgánu | PhDr. Marek Vařeka, Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2011 do 25.7.2013 |
Adresa | Kazín 1764/4, 79601 Prostějov |
IČO (identifikační číslo): | 29303613 |
---|---|
Jméno: | Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Obecně prospěšná společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 12. 2011 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Zámek 1, Valtice 69142 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 12. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Martin Číhalík |
---|
IČO: | 29303613 |
---|---|
Firma: | Po stopách Lichtenštejnů o.p.s. v likvidaci |
Právní forma: | Obecně prospěšná společnost |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Valtice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 28. 12. 2011 |
Sídlo: | Zámek 1, Valtice 69142 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní vzdělávání |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |