PM Kozel s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PM Kozel s.r.o. (05029945) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 249, 73953 Hnojník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 5. 2016 a je stále aktivní. PM Kozel s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PM Kozel s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PM Kozel s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 5. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 65990 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 05029945 | |
Jméno: | PM Český Těšín s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.5.2016 |
Zapsána dne: | 17.5.2016 |
Základní kapitál | 1 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 249, Hnojník 73953, Česká republika | 30.1.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Nádražní 207/17, Český Těšín 73701, Česká republika | 17.5.2016 - 30.1.2020 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oboru činnosti zprostředkování obchodu a služeb | 30.9.2021 |
- Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru | 30.9.2021 |
- Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění | 30.9.2021 |
- Vázaný zástupce dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu | 30.9.2021 |
- Vázaný zástupce dle zákona o doplňkovém penzijním spoření | 30.9.2021 |
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru | 17.5.2016 - 30.9.2021 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 17.5.2016 - 30.9.2021 |
jednatel | Mgr. David Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2019 |
Adresa | 249, 73953 Hnojník |
jednatel | Bc. Jana Kozel Macurová |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2021 |
Adresa | 249, 73953 Hnojník |
jednatel | Bc. Jana Macurová |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 11.8.2021 |
Adresa | 249, 73953 Hnojník |
jednatel | Mgr. David Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2017 do 26.4.2019 |
Adresa | Slezská 3565, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Mgr. David Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2016 do 1.3.2017 |
Adresa | Na Vyhlídce 3462, 73801 Frýdek-Místek |
IČO (identifikační číslo): | 05029945 |
---|---|
Jméno: | PM Kozel s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 5. 2016 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 249, Hnojník 73953 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 5. 2016 |
Zánik oprávnění | 5. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. David Kozel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Jana Macurová |
IČO: | 05029945 |
---|---|
Firma: | PM Kozel s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Hnojník |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí |
Datum vzniku: | 17. 5. 2016 |
Sídlo: | 249, Hnojník 73953 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní poskytování úvěrů |