Plzeňský nábytek s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Plzeňský nábytek s.r.o. (26334372) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křimická 1173/115, 31800 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 8. 2001 a je stále aktivní. Plzeňský nábytek s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Plzeňský nábytek s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Plzeňský nábytek s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 22. 8. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13836 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26334372 | |
Jméno: | Plzeňský nábytek s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.8.2001 |
Zapsána dne: | 22.8.2001 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 12.2.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.8.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křimická 1173/115, Plzeň 31800, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Křimická 1173/115, Plzeň 31800, Česká republika | 13.1.2006 - 14.10.2016 |
Adresa: | Chebská 507/4, Plzeň 32200, Česká republika | 15.9.2004 - 13.1.2006 |
Adresa: | Hřímalého 805/3, Plzeň 30100, Česká republika | 3.12.2003 - 15.9.2004 |
Adresa: | Zadní cesta 624/3, Plzeň 32600, Česká republika | 22.8.2001 - 3.12.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.2.2020 |
velkoobchod | 22.8.2001 - 12.2.2020 |
specializovaný maloobchod | 22.8.2001 - 12.2.2020 |
jednatel | Radek Brašna |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | 308, 33032 Kozolupy |
jednatel | Ing. Jan Rozum |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2024 |
Adresa | Sluneční 122, 33008 Zruč-Senec |
jednatel | Ing. Miroslav Rozum |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 28.12.2023 |
Adresa | Sluneční 122, 33008 Zruč-Senec |
jednatel | Radek Brašna |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2020 do 1.11.2023 |
Adresa | Táborská 1990/34, 32600 Plzeň |
jednatel | Oldřich Brašna |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 12.2.2020 |
Adresa | Senecká 2260/6, 30100 Plzeň |
jednatel | Oldřich Brašna |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 28.4.2017 |
Adresa | Táborská 1990/34, 32600 Plzeň |
jednatel | Oldřich Brašna |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2007 do 14.10.2016 |
Adresa | Táborská 1990/34, 32600 Plzeň |
jednatel | Ing. Miroslav Rozum |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2007 do 14.10.2016 |
Adresa | Sluneční 122, 33008 Zruč-Senec |
Jednatel | Milan Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 22.8.2001 do 29.1.2007 |
Adresa | Zadní cesta 624/3, 32600 Plzeň |
IČO (identifikační číslo): | 26334372 |
---|---|
Jméno: | Plzeňský nábytek s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 8. 2001 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Křimická 1173/115, Plzeň 31800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 8. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 8. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Radek Brašna |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Rozum |
IČO: | 26334372 |
---|---|
Firma: | Plzeňský nábytek s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 8. 2001 |
Sídlo: | Křimická 1173/115, Plzeň 31800 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |