PLURIBUS s.r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PLURIBUS s.r.o. "v likvidaci" (08157961) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sokola Tůmy 743/16, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 5. 2019 a je stále aktivní. PLURIBUS s.r.o. "v likvidaci" má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o PLURIBUS s.r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PLURIBUS s.r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 13. 5. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 78533 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08157961 | |
Jméno: | PLURIBUS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.5.2019 |
Zapsána dne: | 13.5.2019 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.11.2021, č.j. 29 Cm 36/2021-16, které nabylo právní moci dne 21.6.2022, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 30.6.2022 |
Základní kapitál | 8 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.5.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900, Česká republika | 13.5.2019 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.10.2019 |
Správa vlastního majetku | 13.5.2019 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 13.5.2019 |
Jednatel | Agnieszka Wasilewska |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2019 |
Adresa | Ul. Armii Krajowej 23 , Pabianice |
jednatel | Mgr. Lukáš Mokrý |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2019 do 3.10.2019 |
Adresa | Moravská 903/59, 70030 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 08157961 |
---|---|
Jméno: | PLURIBUS s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 5. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2019 |
Člen statutárního orgánu: | Agnieszka Wasilewska |
---|
IČO: | 08157961 |
---|---|
Firma: | PLURIBUS s.r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 5. 2019 |
Sídlo: | Sokola Tůmy 743/16, Ostrava 70900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |