PLENARON s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PLENARON s.r.o. (28547837) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nademlejnská 1069/20, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2009 a je stále aktivní. PLENARON s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PLENARON s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PLENARON s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 3. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 149454 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28547837 | |
Jméno: | PLENARON s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 13.3.2009 |
Zapsána dne: | 13.3.2009 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 24.2.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.3.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nademlejnská 1069/20, Praha 19800, Česká republika | 28.3.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Roháčova 188/37, Praha 3 13000, Česká republika | 26.3.2009 - 28.3.2013 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 13.3.2009 - 26.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.3.2009 |
jednatel | Marie Kuba Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2021 |
Adresa | 69, 58001 Lípa |
jednatel | Marie Kuba Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2018 do 20.10.2021 |
Adresa | 127, 58254 Úsobí |
jednatel | Marie Krpálková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2014 do 24.10.2018 |
Adresa | 127, 58254 Úsobí |
jednatel | Ing. Jan Krpálek |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2009 do 24.2.2014 |
Adresa | 127, 58254 Úsobí |
jednatel | Ingrid Stirberová |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2009 do 26.3.2009 |
Adresa | Pod lázní 745/5, 14000 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 28547837 |
---|---|
Jméno: | PLENARON s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 13. 3. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nademlejnská 1069/20, Praha 19800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 3. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Marie Kuba Krpálková |
---|
IČO: | 28547837 |
---|---|
Firma: | PLENARON s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 13. 3. 2009 |
Sídlo: | Nademlejnská 1069/20, Praha 19800 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba průmyslových krmiv |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |