Plaz Plus s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Plaz Plus s.r.o. v likvidaci (28925742) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Cimburkova 730/27, 13000 Praha 3. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 2009 a je stále aktivní. Plaz Plus s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Plaz Plus s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Plaz Plus s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 7. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 153534 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28925742 | |
Jméno: | Plaz Plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.7.2009 |
Zapsána dne: | 1.7.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 819/2023-5 ze dne 31. 7. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19. 9. 2023. | 22.1.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 1.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Cimburkova 730/27, Praha 13000, Česká republika | 25.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Cimburkova 730/27, Praha 13000, Česká republika | 1.7.2009 - 25.4.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.7.2009 |
jednatel | Ivanna Shevchuk |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 |
Adresa | Duchnovyča , Mukačivský okres |
jednatel | Ruslan Boyko |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 |
Adresa | Lenina , Iršavský okres |
jednatel | Vasyl Stoyka |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 |
Adresa | Vajdy , Tjačivský okres |
jednatel | Ivan Mynzat |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2017 |
Adresa | Žovtneva , Tjačivský okres |
jednatel | Leonid Bilichenko |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2016 |
Adresa | Postyševa , Žytomyrský okres |
jednatel | Vasyl Krychfalushiy |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2023 |
Adresa | Revoluční 66/2, 46001 Liberec |
jednatel | Lyudmyla Yurashchuk |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 |
Adresa | Na Jezírku 624/19, 46006 Liberec |
jednatel | Vasyl Forkosh |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 |
Adresa | Lipová 1496, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
jednatel | Vitaliy Forkosh |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 |
Adresa | Lipová 1496, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
jednatel | Vasyl Krychfalushiy |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2018 do 5.2.2023 |
Adresa | Revoluční 66/2, 46001 Liberec |
jednatel | Kateryna Yatsenko |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 do 31.1.2018 |
Adresa | Křivá 2620/8, 13000 Praha |
jednatel | Vasyl Krychfalushiy |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 do 16.1.2018 |
Adresa | Revoluční 66/2, 46001 Liberec |
jednatel | Ivan Mynzat |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 do 30.5.2017 |
Adresa | Lipnická 1448, 19800 Praha |
jednatel | Leonid Bilichenko |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2016 do 25.5.2016 |
Adresa | Nitranská 855/10, 10100 Praha |
jednatel | Vitaliy Forkosh |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 25.4.2016 |
Adresa | Žovtneva , Tjačivský okres |
jednatel | Lyudmyla Yurashchuk |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 25.4.2016 |
Adresa | Apšycja , Rachivský okres |
jednatel | Kateryna Yatsenko |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 25.4.2016 |
Adresa | Postyševa , Žytomyrský okres |
jednatel | Leonid Bilichenko |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 25.4.2016 |
Adresa | Postyševa , Žytomyrský okres |
jednatel | Vasyl Forkosh |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 25.4.2016 |
Adresa | Žovtneva , Tjačivský okres |
jednatel | Vasyl Krychfalushiy |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 25.4.2016 |
Adresa | Hamarina , Tjačivský okres |
jednatel | Ivan Mynzat |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2009 do 25.4.2016 |
Adresa | Žovtneva , Tjačivský okres |
IČO (identifikační číslo): | 28925742 |
---|---|
Jméno: | Plaz Plus s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 7. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Cimburkova 730/27, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 7. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Leonid Bilichenko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Krychfalushiy |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Stoyka |
Člen statutárního orgánu: | Ruslan Boyko |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Forkosh |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Mynzat |
Člen statutárního orgánu: | Vitaliy Forkosh |
Člen statutárního orgánu: | Lyudmyla Yurashchuk |
Člen statutárního orgánu: | Ivanna Malvichko |
IČO: | 28925742 |
---|---|
Firma: | Plaz Plus s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 2009 |
Sídlo: | Cimburkova 730/27, Praha 13000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |