Plavecké sporty Šternberk, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Plavecké sporty Šternberk, z.s. (45238545) je Spolek. Sídlí na adrese Puškinova 1452/13, 78501 Šternberk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Plavecké sporty Šternberk, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Plavecké sporty Šternberk, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Plavecké sporty Šternberk, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1628 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45238545 | |
Jméno: | Plavecké sporty Šternberk, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Puškinova 1452/13, Šternberk 78501, Česká republika | 27.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Šternberk , | 1.1.2014 - 27.1.2017 |
předseda | Lubomír Líbal |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2022 |
Adresa | Obora 2077/19, 78501 Šternberk |
předseda | Jiří Kubeša |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2022 do 17.12.2022 |
Adresa | Závodní 491/40, 78501 Šternberk |
předseda | Jiří Kubeša |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2017 do 18.2.2022 |
Adresa | Kollárova 303/12, 78501 Šternberk |
IČO: | 45238545 |
---|---|
Firma: | Plavecké sporty Šternberk, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Šternberk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 8. 1992 |
Sídlo: | Puškinova 1452/13, Šternberk 78501 |
---|
Provozování sportovních zařízení |