Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav (22814264) je Ústav. Sídlí na adrese Na Václavce 1176/17, 15000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | U 202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22814264 | |
Jméno: | Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav | |
Právní forma: | Ústav | 17.4.2015 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Základní kapitál | Majtekem Ústavu se stává majetek spolku, ze kterého Ústav transformací vznikl, zakladatelé do Ústavu nevkládají majetkové vklady. | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.4.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Václavce 1176/17, Praha 15000, Česká republika | 17.4.2015 |
---|---|---|
Adresa: | U Nikolajky 1085/15, Praha 15000, Česká republika | 1.1.2014 - 17.4.2015 |
ředitel | Andrea Badajová |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2021 |
Adresa | U valu 862/2, 16100 Praha |
ředitel | Andrea Badajová |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2021 do 14.4.2021 |
Adresa | U valu 862/2, 16100 Praha |
ředitel | Andrea Badajová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2020 do 14.4.2021 |
Adresa | Ciolkovského 849/5, 16100 Praha |
ředitel | Andrea Badajová |
---|---|
Ve funkci | od 27.6.2019 do 6.5.2020 |
Adresa | Alšova 576/10, 70800 Ostrava |
Ředitel | Ing. Kateřina Polcrová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2016 do 27.6.2019 |
Adresa | Zákostelí 1133/13, 73601 Havířov |
ředitel | Daniela Dlasková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 12.12.2016 |
Adresa | K Roztokům 309/33, 16500 Praha |
ředitel | Daniela Dlasková |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2015 do 12.12.2016 |
Adresa | K Roztokům 309/33, 16500 Praha |
ředitel | Daniela Dlasková |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2015 do 10.11.2015 |
Adresa | K Roztokům 309/33, 16500 Praha |
IČO: | 22814264 |
---|---|
Firma: | Platforma zdravotních pojištěnců ČR, zapsaný ústav |
Právní forma: | Ústav |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 3. 2010 |
Sídlo: | Na Václavce 1176/17, Praha 15000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |