Planning & Trading CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Planning & Trading CZ s.r.o. (19414706) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Revoluční 1082/8, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2023 Planning & Trading CZ s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Planning & Trading CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Planning & Trading CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 6. 2023 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 393208 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19414706 | |
Jméno: | Planning & Trading CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.6.2023 |
Zapsána dne: | 7.6.2023 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.6.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 1082/8, Praha 11000, Česká republika | 18.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Boženy Němcové 1262, Turnov 51101, Česká republika | 7.6.2023 - 18.9.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.6.2023 |
jednatel | Lajos Takács |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2023 |
Adresa | Kinizsi utca 27 , 8000 Székesfehérvár |
jednatel | Gergely Bóka |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2023 |
Adresa | Dr. Koch László utca 6 , 8000 Székesfehérvár |
jednatel | András Takács |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2023 |
Adresa | Aranysas utca 6 , 8000 Székesfehérvár, |
jednatel | Karol Tárnok |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2023 do 31.10.2023 |
Adresa | Zlatá Osada 237 , Vrbová nad Váhom |
jednatel | Štěpán Zima |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2023 do 18.9.2023 |
Adresa | Boženy Němcové 1262, 51101 Turnov |
IČO: | 19414706 |
---|---|
Firma: | Planning & Trading CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 7. 6. 2023 |
Sídlo: | Revoluční 1082/8, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |