PK pohledávky s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PK pohledávky s.r.o. v likvidaci (28109295) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 8. 2009 a je stále aktivní. PK pohledávky s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o PK pohledávky s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PK pohledávky s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 8. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 186709 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28109295 | |
Jméno: | PK pohledávky s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.8.2009 |
Zapsána dne: | 5.8.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 820/2023-5 ze dne 31. 7. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19. 9. 2023. | 6.11.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.8.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malešická 16A, Praha 3 13000, Česká republika | 11.10.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 877, Moravské Budějovice 67602, Česká republika | 20.6.2011 - 11.10.2011 |
Adresa: | M. Chlajna 1280/7, České Budějovice 37005, Česká republika | 5.8.2009 - 20.6.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 5.8.2009 |
jednatel | Robert Kubr |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2017 |
Adresa | nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice |
jednatel | JUDr. Jaroslav Pollák |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 do 27.10.2018 |
Adresa | Náměstí 70, 38241 Kaplice |
jednatel | JUDr. Jaroslav Pollák |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 do 27.10.2018 |
Adresa | Náměstí 70, 38241 Kaplice |
jednatel | Robert Kubr |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2011 do 12.6.2017 |
Adresa | Havlíčkova 877, 67602 Moravské Budějovice |
jednatel | Robert Kubr |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2011 do 12.6.2017 |
Adresa | Havlíčkova 877, 67602 Moravské Budějovice |
jednatel | JUDr. Jaroslav Pollák |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 31.10.2015 |
Adresa | Míru 749, 38241 Kaplice |
jednatel | Marie Dadurová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2009 do 20.6.2011 |
Adresa | K. Chocholy 1284/4, 37005 České Budějovice |
IČO (identifikační číslo): | 28109295 |
---|---|
Jméno: | PK pohledávky s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 8. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Malešická 2842/16a, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 8. 2009 |
Člen statutárního orgánu: | Robert Kubr |
---|
IČO: | 28109295 |
---|---|
Firma: | PK pohledávky s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 8. 2009 |
Sídlo: | Malešická 2842/16, Praha 13000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |