PIZZERIE FONTÁNA, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PIZZERIE FONTÁNA, s.r.o. "^v likvidaci"^ (63319705) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Horní 1492/55, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 1995 PIZZERIE FONTÁNA, s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PIZZERIE FONTÁNA, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PIZZERIE FONTÁNA, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 25. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8357 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63319705 | |
Jméno: | PIZZERIE FONTÁNA, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.7.1995 |
Zapsána dne: | 25.7.1995 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.07.2016 č.j. 42Cm 120/2015-13, které nabylo právní moci dne 17.08.2016, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 14.9.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.6.2015 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.1995 - 15.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Horní 1492/55, Ostrava 70030, Česká republika | 15.6.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Horní 1492 , Ostrava - Hrabůvka 70030, Česká republika | 25.7.1995 - 15.6.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Hostinská činnost | 15.6.2015 - 9.11.2018 |
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, láhvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích | 25.7.1995 - 15.6.2015 |
Jednatel | Radka Novobílská |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2015 |
Adresa | Závodní 924/39, 70030 Ostrava |
Jednatel | Pavel Frais |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2021 |
Adresa | J. K. Tyla 522/7, 75701 Valašské Meziříčí |
Jednatel | Pavel Frais |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2018 do 20.4.2021 |
Adresa | Mitrovická 100/342, 72400 Ostrava |
Jednatel | Pavel Frais |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2015 do 24.3.2018 |
Adresa | Mitrovická 106/473, 72400 Ostrava |
jednatel | Radka Novobílská |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1995 do 15.6.2015 |
Adresa | Závodní 39/924 , Ostrava - Hrabůvka |
jednatel | Pavel Frais |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2014 do 15.6.2015 |
Adresa | Mitrovická 106/473, 72400 Ostrava |
jednatel | Pavel Frais |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1995 do 11.1.2014 |
Adresa | Mitrovická 473/106 , Ostrava - Nová Bělá |
IČO: | 63319705 |
---|---|
Firma: | PIZZERIE FONTÁNA, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 7. 1995 |
Sídlo: | Horní 1492/55, Ostrava 70030 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |