Pixel IT s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pixel IT s.r.o. (48536318) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 6, 74235 Heřmanice u Oder. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 1993 a je stále aktivní. Pixel IT s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Pixel IT s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pixel IT s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 3. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 83311 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48536318 | |
Jméno: | Rodamex Bohemia s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 31.3.1993 |
Zapsána dne: | 31.3.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.3.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 6, Heřmanice u Oder 74235, Česká republika | 11.8.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Konojedská 3232, Praha 10 10000, Česká republika | 26.9.2002 - 11.8.2020 |
Adresa: | Nad Libří 30 , Praha 5 - Velká Chuchle , Česká republika | 24.3.1994 - 26.9.2002 |
Adresa: | U průhonu 40, Praha 7 , Česká republika | 21.1.1994 - 24.3.1994 |
Adresa: | U Homolky 125/7, Praha 5 , Česká republika | 31.3.1993 - 21.1.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 11.8.2020 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 31.3.1993 - 11.8.2020 |
Poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb. | 31.3.1993 - 11.8.2020 |
Zprostředkovatelská činnost. | 31.3.1993 - 11.8.2020 |
jednatel | Jakub Válek |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2020 |
Adresa | 6, 74235 Heřmanice u Oder |
Jednatel | Ing. Pavel Múčka |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2002 do 11.8.2020 |
Adresa | Nad Libří 30, Praha 5 |
Jednatel | ing. Pavol Múčka |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.1993 do 26.9.2002 |
Adresa | U Homolky 125/7, Praha 5 |
Jednatel | ing. Jan Janda |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1994 do 26.9.2002 |
Adresa | Nad Libří 30 , Praha 5 - Velká Chuchle |
Jednatel | ing. Jan Janda |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.1993 do 24.3.1994 |
Adresa | U Homolky 125/7, Praha 5 |
Jednatel | ing. Pavel Múčka |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.1993 do 31.3.1993 |
Adresa | U Homolky 125/7, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 48536318 |
---|---|
Jméno: | Pixel IT s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 31. 3. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 6, Heřmanice u Oder 74235 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 3. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Válek |
---|
IČO: | 48536318 |
---|---|
Firma: | Pixel IT s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Heřmanice u Oder |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 31. 3. 1993 |
Sídlo: | 6, Heřmanice u Oder 74235 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |