Pitpat company s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pitpat company s.r.o. (26349434) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 15, 41002 Velemín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 9. 2002 Pitpat company s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pitpat company s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pitpat company s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 17. 9. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 44318 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26349434 | |
Jméno: | Pitpat company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.9.2002 |
Zapsána dne: | 17.9.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.9.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 15, Velemín 41002, Česká republika | 17.9.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Promenáda 107, Horní Maršov 54226, Česká republika | 19.10.2016 - 17.9.2019 |
Adresa: | 107, Horní Maršov 54226, Česká republika | 30.8.2006 - 19.10.2016 |
Adresa: | Krále Jiřího 1183/8, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 17.9.2002 - 30.8.2006 |
jednatel | Irma Reuver |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | Leonard Bernsteinstraat 96 , Almere |
jednatel | Irma Reuver |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2006 do 19.10.2016 |
Adresa | Leonard Bernsteinstraat 96, 1311 LP Almere |
jednatel | Irma Reuver |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2006 do 19.10.2016 |
Adresa | Leonard Bernsteinstraat 96, 1311 LP Almere |
jednatel | Edita Křížová |
---|---|
Ve funkci | od 17.9.2002 do 6.3.2006 |
Adresa | Krále Jiřího 1183/8, 36001 Karlovy Vary |
IČO: | 26349434 |
---|---|
Firma: | Pitpat company s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Velemín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 17. 9. 2002 |
Sídlo: | 15, Velemín 41002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |