PIRHOS GROUP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PIRHOS GROUP s.r.o. (28969812) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Olšanská 2898/4d, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 2009 a je stále aktivní. PIRHOS GROUP s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PIRHOS GROUP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PIRHOS GROUP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 10. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 156726 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28969812 | |
Jméno: | PIRHOS GROUP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.10.2009 |
Zapsána dne: | 2.10.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 2.10.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olšanská 2898/4d, Praha 13000, Česká republika | 17.6.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Sazovická 454/11, Praha 15521, Česká republika | 27.7.2015 - 17.6.2017 |
Adresa: | Lamačova 860/30, Praha 5 15200, Česká republika | 2.10.2009 - 27.7.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 2.10.2009 - 27.7.2015 |
jednatel | Mariana Rosca |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2015 |
Adresa | , Riscani, Reccea, Victoriei 16 |
jednatel | Mariia Ruda |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Verchnij Strutyn, Ivano-Frankivská obl., Rožnjativský okr, Hruševskoho |
jednatel | Mariana Rosca |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Riscani, Reccea, Victoriei 16 |
jednatel | Lilia Dron |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Cimislia, Gura Galbena, Eminesku |
jednatel | Svitlana Sheketa |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Sojmy 13/6 |
jednatel | Ivan Rozhnyay |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Dilove, Zakarpatská obl., Rachivský okr, Kruhlyj 8 |
jednatel | Dorina Romascu |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Hincesti, Dahnoolci |
jednatel | Vasyl Derkach |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , s.m.t.Mliniv, Rivnenská obl., Puškina 17a/11 |
jednatel | Nataliya Tomynets |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Izny, Zakarpatská obl., Mižhirský okr. |
jednatel | Vladimir Balea |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Balti |
jednatel | Andrian Gorea |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Soroca |
jednatel | Nataliya Kutsyn |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Kalyny, Zakarpatská obl., Tjačevský okr. |
jednatel | Vasyl Lalo |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Mižhirský okr., Synivir 1158 |
jednatel | Andrian Gorea |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Soroca |
jednatel | Vladimir Balea |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Balti |
jednatel | Nataliya Kutsyn |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Kalyny, Zakarpatská obl., Tjačevský okr. |
jednatel | Vasyl Lalo |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Mižhirský okr., Synivir 1158 |
jednatel | Nataliya Tomynets |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Izny, Zakarpatská obl., Mižhirský okr. |
jednatel | Vasyl Derkach |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , s.m.t.Mliniv, Rivnenská obl., Puškina 17a/11 |
jednatel | Mariana Rosca |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Riscani, Reccea, Victoriei 16 |
jednatel | Mariia Ruda |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Verchnij Strutyn, Ivano-Frankivská obl., Rožnjativský okr, Hruševskoho |
jednatel | Lilia Dron |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Cimislia, Gura Galbena, Eminesku |
jednatel | Svitlana Sheketa |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Sojmy 13/6 |
jednatel | Dorina Romascu |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Hincesti, Dahnoolci |
jednatel | Ivan Rozhnyay |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Dilove, Zakarpatská obl., Rachivský okr, Kruhlyj 8 |
jednatel | Tatyana Kim |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2009 do 27.7.2015 |
Adresa | , Anhren, kvartal 5/29 |
IČO (identifikační číslo): | 28969812 |
---|---|
Jméno: | PIRHOS GROUP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 10. 2009 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Olšanská 2898/4, Praha 13000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 6. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Mariana Rosca |
---|
IČO: | 28969812 |
---|---|
Firma: | PIRHOS GROUP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 2. 10. 2009 |
Sídlo: | Olšanská 2898/4d, Praha 13000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |