Pionýr, z.s. - Pionýrské centrum Velká Bíteš má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pionýr, z.s. - Pionýrské centrum Velká Bíteš (71222553) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 71, 66483 Lesní Hluboké. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Pionýr, z.s. - Pionýrské centrum Velká Bíteš má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pionýr, z.s. - Pionýrské centrum Velká Bíteš nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pionýr, z.s. - Pionýrské centrum Velká Bíteš na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 39242 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71222553 | |
Jméno: | Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Velká Bíteš | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Ke změně pionýrské skupiny na pionýrské centrum došlo na základě Stanov Pionýra - VI. Pobočné spolky/B pionýrské centrum 3b. Pionýrské centrum vzniká přeměnou pionýrské skupiny, která nesplňuje v době řádné evidence podmínky dle bodu VI. A. 5., ale zároveň splňuje podmínky dle bodu VI. B. 5. Orgány a funkcionáři působící původně na pionýrské skupině se považují za zvolené nebo jmenované pro pionýrské centrum v rozsahu dle bodu VI.B.6. | 19.3.2024 | |
Pobočný spolek nemá vlastní stanovy, jeho právní poměry se řídí stanovami hlavního spolku Pionýr, z. s., se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, Praha 1, IČO: 00499161, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 826 a jsou založeny ve Sbírce listin hlavního spolku. | 24.8.2022 | |
Omezení právní osobnosti pobočného spolku podle čl. XI. Písm. A. odst. 2 stanov hlavního spolku: Pobočný spolek: a) Nesmí nakládat (zcizovat, zatěžovat, dlouhodobě pronajímat atp.) s nemovitým majetkem bez předchozího souhlasu hlavního spolku. b) Nesmí zcizovat movitý majetek, činící více než 10 % jeho majetku, za cenu nižší než obvyklou, bez předchozího souhlasu hlavního spolku. c) Nesmí poskytovat dary v hodnotě více než 10% svého majetku dalším subjektům bez předchozího souhlasu hlavního spolku. | 30.3.2016 | |
Pionýr a jeho pobočné spolky za své závazky vzájemně neručí. | 30.3.2016 | |
Účel Pionýra a jeho pobočných spolků je podrobněji vymezen ve Stanovách Pionýra a v Programu Pionýra. | 30.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 71, Lesní Hluboké 66483, Česká republika | 20.4.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Chobůtky 434, Velká Bíteš 59501, Česká republika | 30.3.2022 - 20.4.2024 |
Adresa: | Hybešova 120, Velká Bíteš 59501, Česká republika | 14.4.2021 - 30.3.2022 |
Adresa: | Za školou 577, Velká Bíteš 59501, Česká republika | 4.3.2017 - 14.4.2021 |
Adresa: | Družstevní 552, Velká Bíteš 59501, Česká republika | 1.1.2014 - 4.3.2017 |
Vedoucí pionýrské skupiny | Natálie Mičánková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2024 |
Adresa | Chobůtky 434, 59501 Velká Bíteš |
Vedoucí pionýrské skupiny | Natálie Mičánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2022 do 19.3.2024 |
Adresa | Chobůtky 434, 59501 Velká Bíteš |
vedoucí pionýrské skupiny | Roman Porazil |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2018 do 30.3.2022 |
Adresa | U stadionu 294, 59501 Velká Bíteš |
Vedoucí pionýrské skupiny | Ondřej Blaha |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2016 do 12.4.2018 |
Adresa | Za školou 577, 59501 Velká Bíteš |
IČO: | 71222553 |
---|---|
Firma: | Pionýr, z.s. - Pionýrské centrum Velká Bíteš |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Lesní Hluboké |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 6. 2004 |
Sídlo: | 71, Lesní Hluboké 66483 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |