Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček (68421222) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Rašínova 1155, 27309 Kladno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 39161 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 68421222 | |
Jméno: | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Pobočný spolek nemá vlastní stanovy, jeho právní poměry se řídí stanovami hlavního spolku Pionýr, z. s., se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, Praha 1, IČO: 00499161, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 826 a jsou založeny ve Sbírce listin hlavního spolku. | 27.8.2022 | |
Omezení právní osobnosti pobočného spolku podle čl. XI. Písm. A. odst. 2 stanov hlavního spolku: Pobočný spolek: a) Nesmí nakládat (zcizovat, zatěžovat, dlouhodobě pronajímat atp.) s nemovitým majetkem bez předchozího souhlasu hlavního spolku. b) Nesmí zcizovat movitý majetek, činící více než 10 % jeho majetku, za cenu nižší než obvyklou, bez předchozího souhlasu hlavního spolku. c) Nesmí poskytovat dary v hodnotě více než 10% svého majetku dalším subjektům bez předchozího souhlasu hlavního spolku. | 30.8.2016 | |
Pionýr a jeho pobočné spolky za své závazky vzájemně neručí. | 30.8.2016 | |
Účel Pionýra a jeho pobočných spolků je podrobněji vymezen ve Stanovách Pionýra a v Programu Pionýra. | 30.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rašínova 1155, Kladno 27309, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Vedoucí pionýrské skupiny | Alena Šefflová |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2020 |
Adresa | Karla Rezka 237, 27309 Kladno |
Vedoucí pionýrské skupiny | Alena Šefflová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2019 do 22.4.2020 |
Adresa | Karla Rezka 237, 27309 Kladno |
vedoucí pionýrské skupiny | Alena Šefflová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2018 do 28.12.2019 |
Adresa | Karla Rezka 237, 27309 Kladno |
Vedoucí pionýrské skupiny | Alena Šefflová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2017 do 29.11.2018 |
Adresa | Karla Rezka 237, 27309 Kladno |
Vedoucí pionýrské skupiny | Alena Šefflová |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.2017 do 29.11.2018 |
Adresa | Karla Rezka 237, 27309 Kladno |
Vedoucí pionýrské skupiny | Alena Šefflová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 7.1.2017 |
Adresa | Karla Rezka 237, 27309 Kladno |
Vedoucí pionýrské skupiny | Alena Šefflová |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2016 do 7.1.2017 |
Adresa | Karla Rezka 237, 27309 Kladno |
IČO: | 68421222 |
---|---|
Firma: | Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Švermováček |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Kladno |
Základní územní jednotka: | Kladno |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 6. 1998 |
Sídlo: | Rašínova 1155, Kladno 27309 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |