PIDIHT TRADE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PIDIHT TRADE s.r.o. (28957881) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 151, 41147 Polepy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 9. 2009 a je stále aktivní. PIDIHT TRADE s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PIDIHT TRADE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PIDIHT TRADE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 10. 9. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 47424 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28957881 | |
Jméno: | PIDIHT TRADE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.9.2009 |
Zapsána dne: | 10.9.2009 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.9.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 151, Polepy 41147, Česká republika | 2.6.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Cílkova 641/20, Praha 14200, Česká republika | 27.9.2016 - 2.6.2021 |
Adresa: | Jaromírova 186/62, Praha 2 12800, Česká republika | 3.1.2011 - 27.9.2016 |
Adresa: | Na Provaznici 2063/3, Praha 5 15000, Česká republika | 10.9.2009 - 3.1.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.2.2021 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 2.2.2021 |
hostinská činnost | 29.9.2009 - 27.9.2016 |
masérské, rekondiční a regenerační služby | 10.9.2009 - 27.9.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.9.2009 - 30.9.2016 |
jednatel | Thi Thanh Thao Đam |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2021 |
Adresa | 151, 41147 Polepy |
jednatel | Thi Thanh Thao Dam |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2013 do 4.5.2021 |
Adresa | Cílkova 641/20, 14200 Praha |
jednatel | Pham Van Hoan |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2014 do 27.9.2016 |
Adresa | Cílkova 641/20, 14200 Praha 4 |
jednatel | Thi Thanh Thao Dum |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2013 do 13.3.2013 |
Adresa | Cílkova 641/20, 14200 Praha 4 |
jednatel | Pham Van Hoan |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2009 do 11.3.2013 |
Adresa | Cílkova 641/20, 14200 Praha 4 |
jednatel | Kiattisak Saengmat |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2009 do 11.11.2010 |
Adresa | Osadní 1458/1, 17000 Praha 7 |
jednatel | Buncherd Phosuwan |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2010 do 11.11.2010 |
Adresa | V.P.Čkalova 14/502, 16000 Praha 6 |
jednatel | Thongchan Chinpap |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2009 do 4.3.2010 |
Adresa | Cejl 515/47, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 28957881 |
---|---|
Jméno: | PIDIHT TRADE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 9. 2009 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Cílkova 641/20, Praha 14200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 2. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 1. 2021 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 2009 |
Zánik oprávnění | 21. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 9. 2009 |
Zánik oprávnění | 21. 9. 2016 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 9. 2009 |
Zánik oprávnění | 21. 9. 2016 |
IČO: | 28957881 |
---|---|
Firma: | PIDIHT TRADE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Polepy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 9. 2009 |
Sídlo: | 151, Polepy 41147 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Maloobchod s nápoji |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Činnosti cestovních agentur |
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |