PICO STAR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PICO STAR s.r.o. (63984806) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chuchelská 527/51, 14300 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 6. 1995 a je stále aktivní. PICO STAR s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o PICO STAR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PICO STAR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 6. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38144 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63984806 | |
Jméno: | PICO STAR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.6.1995 |
Zapsána dne: | 14.6.1995 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 2.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.6.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chuchelská 527/51, Praha 4 14300, Česká republika | 12.3.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Machuldova 573/9 , Praha 4-Kamýk , Česká republika | 14.6.1995 - 12.3.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zednictví | 26.4.2010 |
izolatérství | 26.4.2010 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, | 26.4.2010 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 26.4.2010 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.3.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v přílohách zákona č. 445/91 Sb. | 14.6.1995 - 12.3.2010 |
jednatel | Ing. David Štabrňák |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2021 |
Adresa | Chuchelská 527/51, 14300 Praha |
jednatel | Ing. David Štabrňák |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2010 do 4.9.2021 |
Adresa | Chuchelská 527/51, 14300 Praha 4 |
Jednatel | Lýdia Starečková |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.1997 do 12.3.2010 |
Adresa | Machuldova 573/9, Praha 4 - Kamýk |
jednatel | Lýdia Starečková |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.1995 do 20.2.1997 |
Adresa | Machuldova 573/9 , Praha 4-Kamýk |
IČO (identifikační číslo): | 63984806 |
---|---|
Jméno: | PICO STAR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 6. 1995 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Chuchelská 527/51, Praha 14300 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 4. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 6. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. David Štabrňák |
---|
IČO: | 63984806 |
---|---|
Firma: | PICO STAR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 12 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 6. 1995 |
Sídlo: | Chuchelská 527/51, Praha 14300 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní stavební instalace |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |