PHOEBA Praha s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PHOEBA Praha s.r.o. (25184326) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 1998 PHOEBA Praha s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o PHOEBA Praha s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PHOEBA Praha s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 106326 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25184326 | |
Jméno: | PHOEBA Praha s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.11.1998 |
Zapsána dne: | 10.11.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.11.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Severovýchodní III. 598/2, Praha 4 14100, Česká republika | 3.2.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Severozápadní III. 388/52, Praha 4 14101, Česká republika | 29.1.2005 - 3.2.2010 |
Adresa: | Severozápadní III. 598/2, Praha 4 14101, Česká republika | 3.2.2010 - 3.2.2010 |
Adresa: | Severovýchodní III. 598/2, Praha 4 14101, Česká republika | 3.2.2010 - 3.2.2010 |
Adresa: | 66, Ostrovec 39833, Česká republika | 10.11.1998 - 29.1.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.11.2014 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 25.11.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma činností uvedených v příl. 1-3 zák. č. 455/1991 Sb. | 10.11.1998 - 25.11.2014 |
organizační a ekonomické poradenství | 10.11.1998 - 25.11.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 10.11.1998 - 25.11.2014 |
jednatel | Marie Rychetská |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2016 |
Adresa | 66, 39833 Ostrovec |
jednatel | Bedřich Poustka |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2021 |
Adresa | Jeseniova 1909/151, 13000 Praha |
jednatel | Bedřich Poustka |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2002 do 15.6.2021 |
Adresa | Jeseniova 151, Praha 3 |
jednatel | Marie Rychetská |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 15.12.2016 |
Adresa | 66, Ostrovec |
jednatel | Marie Rychetská |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 15.12.2016 |
Adresa | 66, Ostrovec |
jednatel | Marie Rychetská |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1998 do 3.2.2010 |
Adresa | Božkovská 3, Praha 4 |
jednatel | Bedřich Poustka |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1998 do 19.6.2002 |
Adresa | Božkovská 3, Praha 4 |
IČO: | 25184326 |
---|---|
Firma: | PHOEBA Praha s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 11. 1998 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod s nápoji |