PHILIPP'STEEL a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PHILIPP'STEEL a.s. (24837067) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Podnikatelská 581, 19011 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 4. 2011 a je stále aktivní. PHILIPP'STEEL a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PHILIPP'STEEL a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PHILIPP'STEEL a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 17124 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24837067 | |
Jméno: | REYNWOOD a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 15.4.2011 |
Zapsána dne: | 15.4.2011 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 15.4.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 23.8.2017 |
Kmenové akcie na jméno | 15 384 Kč | 129 | 12.12.2014 - 23.8.2017 |
Kmenové akcie na jméno | 15 464 Kč | 1 | 12.12.2014 - 23.8.2017 |
Kmenové akcie na majitele | 15 384 Kč | 129 | 19.9.2011 - 12.12.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 15 464 Kč | 1 | 19.9.2011 - 12.12.2014 |
Kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 15.4.2011 - 19.9.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podnikatelská 581, Praha 19011, Česká republika | 30.11.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Slavětínská 84, Praha 19014, Česká republika | 10.10.2017 - 30.11.2021 |
Adresa: | Školská 33/3, Šestajovice 25092, Česká republika | 19.9.2011 - 10.10.2017 |
Adresa: | Ovocný trh 572/11, Praha 1 11000, Česká republika | 15.4.2011 - 19.9.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
kovářství, podkovářství | 6.11.2017 |
obráběčství | 6.11.2017 |
zámečnictví, nástrojářství | 6.11.2017 |
projektová činnost ve výstavbě | 6.11.2017 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 6.11.2017 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.12.2014 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.4.2011 - 12.12.2014 |
člen správní rady | Pavel Philipp |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2021 |
Adresa | Úzká 672, 25092 Šestajovice |
člen správní rady | Roman Bubák |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2017 do 4.11.2021 |
Adresa | Sovova 1561, 25082 Úvaly |
předseda správní rady | David Philipp |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2020 do 4.11.2021 |
Adresa | Smrková 305, 28201 Doubravčice |
člen správní rady | Jan Marek |
---|---|
Ve funkci | od 1.9.2021 do 4.11.2021 |
Adresa | V Dubinách 433, 25090 Jirny |
člen správní rady | Jan Marek |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 1.9.2021 |
Adresa | Nučická 1762/23, 10000 Praha |
statutární ředitel | Pavel Philipp |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Úzká 672, 25092 Šestajovice |
předseda správní rady | David Philipp |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2017 do 19.12.2020 |
Adresa | Úzká 672, 25092 Šestajovice |
statutární ředitel | Jan Marek |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 23.8.2017 |
Adresa | Nučická 1762/23, 10000 Praha |
statutární ředitel | Jan Marek |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 23.8.2017 |
Adresa | Nučická 1762/23, 10000 Praha |
člen představenstva | Jan Marek |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2011 do 12.12.2014 |
Adresa | Nučická 1762/23, 10000 Praha 10 |
člen představenstva | Ing. Petr Škarka |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2014 do 12.12.2014 |
Adresa | Za Humny 525, 25092 Šestajovice |
předseda představenstva | Mgr. Richard Gajdoš |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2014 do 12.12.2014 |
Adresa | Javorová 306, 25242 Vestec |
předseda představenstva | Mgr. Richard Gajdoš |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2011 do 1.6.2014 |
Adresa | Javorová 306, 25242 Vestec |
člen představenstva | Ing. Petr Škarka |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2011 do 4.1.2014 |
Adresa | Za Humny 525, 25092 Šestajovice |
člen představenstva | Petra Balíková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2011 do 19.9.2011 |
Adresa | U Hostína 1777/B , 25082 Úvaly |
IČO (identifikační číslo): | 24837067 |
---|---|
Jméno: | PHILIPP'STEEL a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 15. 4. 2011 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | Slavětínská 84, Praha 19014 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 10. 2017 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 4. 2011 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Philipp |
---|
IČO: | 24837067 |
---|---|
Firma: | PHILIPP'STEEL a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 4. 2011 |
Sídlo: | Podnikatelská 581, Praha 19011 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu |
Obrábění |
Výroba zámků a kování |
Výroba nástrojů a nářadí |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní úklidové činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |