PferdePoint s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PferdePoint s.r.o. (25141899) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 219, 29475 Sojovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 7. 1997 a je stále aktivní. PferdePoint s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PferdePoint s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PferdePoint s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 7. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 53125 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25141899 | |
Jméno: | STEPP INVEST, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.7.1997 |
Zapsána dne: | 4.7.1997 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.6.2014 - 21.8.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.6.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.7.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 219, Sojovice 29475, Česká republika | 21.8.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Lipová 724/9, Čelákovice 25088, Česká republika | 7.11.2016 - 21.8.2024 |
Adresa: | Lipová 724/9, Čelákovice 25088, Česká republika | 4.7.1997 - 7.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona | 18.6.2014 |
realitní kancelář konzultační a poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb | 4.7.1997 - 18.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.7.1997 - 18.6.2014 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 4.7.1997 - 18.6.2014 |
inženýrská činnost ve výstavbě | 4.7.1997 - 18.6.2014 |
technicko-organizační činnost ve stavebnictví | 4.7.1997 - 18.6.2014 |
jednatel | Bohumil Vojtek |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2024 |
Adresa | Zahradní 147, 25075 Nový Vestec |
jednatel | Ing. Jiří Kořínek |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 21.8.2024 |
Adresa | Lipová 724/9, 25088 Čelákovice |
jednatel | Marie Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2016 do 20.5.2024 |
Adresa | Milady Horákové 298/123, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Kořínek |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.1997 do 7.11.2016 |
Adresa | Lipová 724/9, 25088 Čelákovice |
jednatel | Marie Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 7.11.2016 |
Adresa | Milady Horákové 298/123, 16000 Praha |
jednatel | Marie Procházková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.1997 do 18.6.2014 |
Adresa | Hartigova 1735/170, 13000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25141899 |
---|---|
Jméno: | PferdePoint s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 7. 1997 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 219, Sojovice 29475 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1997 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 7. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bohumil Vojtek |
---|
IČO: | 25141899 |
---|---|
Firma: | PferdePoint s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Sojovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 7. 1997 |
Sídlo: | 219, Sojovice 29475 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |