PEZAP s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PEZAP s.r.o. v likvidaci (29072930) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pod Habrovou 445/3, 15200 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2009 PEZAP s.r.o. v likvidaci má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o PEZAP s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PEZAP s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 6. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 23343 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29072930 | |
Jméno: | PEZAP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.6.2009 |
Zapsána dne: | 15.6.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 87 Cm 176/2024-5 ze dne 11.3.2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 10.4.2024. | 9.5.2024 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.8.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.6.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pod Habrovou 445/3, Praha 15200, Česká republika | 13.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Chotěšovská 680/1, Praha 19000, Česká republika | 18.8.2015 - 13.5.2016 |
Adresa: | Hankova 1101/3, Plzeň 30100, Česká republika | 15.6.2009 - 18.8.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.6.2009 - 24.4.2024 |
jednatel | Mihai-Gabriel Pridi |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 |
Adresa | Str. Labirint nr.16 sc.A et 2 ap.11 , Timisoara |
jednatel | Jan Paclík |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2015 do 13.5.2016 |
Adresa | Mohylová 1139/55, 31200 Plzeň |
jednatel | Jan Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2011 do 18.8.2015 |
Adresa | Bzenecká 1049/9, 32300 Plzeň |
jednatel | Petr Pecko |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2009 do 23.3.2011 |
Adresa | U Jam 1410/22, 32300 Plzeň |
jednatel | Ivan Zátura |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.2009 do 23.3.2011 |
Adresa | Hankova 1101/3, 30100 Plzeň |
IČO: | 29072930 |
---|---|
Firma: | PEZAP s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 15. 6. 2009 |
Sídlo: | Pod Habrovou 445/3, Praha 15200 |
---|
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |