Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci (27226905) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Politických vězňů 40, 26601 Beroun. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 2005 a je stále aktivní. Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 105948 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27226905 | |
Jméno: | Pevné zdraví s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.3.2005 |
Zapsána dne: | 10.3.2005 | |
Valná hromada obchodní společnosti Pevné zdraví s.r.o. rozhodla dne 28. února 2024 o zrušení společnosti s likvidací. Likvidátor společnosti Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci tímto vyzývá věřitele společnosti, aby přihlásili své pohledávky, které mají za společností Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci, a to ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu. | 28.2.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.3.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Politických vězňů 40, Beroun 26601, Česká republika | 10.3.2005 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu a služeb | 10.3.2005 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 10.3.2005 |
jednatel | Ing. Martin Holub |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2020 |
Adresa | K Lípě 89, 26601 Beroun |
jednatel | Ing. Iveta Holubová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2005 do 28.11.2020 |
Adresa | Malá Strana 289, 26707 Chyňava |
IČO (identifikační číslo): | 27226905 |
---|---|
Jméno: | Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 3. 2005 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Politických vězňů 40, Beroun 26601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 2005 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Martin Holub |
---|
IČO: | 27226905 |
---|---|
Firma: | Pevné zdraví s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Beroun |
Základní územní jednotka: | Beroun |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 3. 2005 |
Sídlo: | Politických vězňů 40, Beroun 26601 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Poradenství v oblasti řízení |