PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ (19013973) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mánesova 1347, 75131 Lipník nad Bečvou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 7. 1991 a je stále aktivní. PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 7. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1168 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19013973 | |
Jméno: | PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.7.1991 |
Zapsána dne: | 18.7.1991 | |
Kmenové jmění společnosti činí 100 000 Kčs. Vklady společníků činí: Irenea Petrik ......60.000 Kčs. Marcela Ryšavá......40.000 Kčs. Společnost zastupují společníci-ředitelky a to každá samostatně. Společenská smlouva byla uzavřena dne 31.5.1991. | 18.7.1991 - 14.11.1994 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou 75131, Česká republika | 1.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kabelíkova 2675/12, Přerov I - Město , Česká republika | 28.3.2002 - 15.2.2005 |
Adresa: | Kabelíkova 12, Přerov , Česká republika | 18.7.1991 - 28.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 28.3.2002 |
návrh a realizace interiérů | 11.7.2000 |
truhlářství | 11.7.2000 |
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona | 14.11.1994 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti: obchodu a služeb | 14.11.1994 |
Obchodní,zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost v oblasti dovozu a vývozu surovin,materiálů a výrobků. | 18.7.1991 - 14.11.1994 |
Provozování a pronajímání hracích přístrojů včetně údržby a servisu. | 18.7.1991 - 21.11.1997 |
jednatel | Ing. Jaroslav Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Pod Dubičky 276/13, 75002 Přerov |
jednatel | Marcela Ryšavá |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Pod Dubičky 276/13, 75002 Přerov |
jednatel | Ing. Jaroslav Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2005 do 1.12.2016 |
Adresa | Pod Dubičky 13, 75002 Přerov VI |
jednatel | Marcela Ryšavá |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2005 do 1.12.2016 |
Adresa | Pod Dubičky 13, 75002 Přerov VI |
jednatel | Marcela Ryšavá |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.1994 do 15.2.2005 |
Adresa | Kabelíkova 12, 75000 Přerov |
jednatel | Ing. Jaroslav Ryšavý |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.1997 do 15.2.2005 |
Adresa | Kabelíkova 12, 75002 Přerov |
Společník,ředitelka | Marcela Ryšavá vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.1991 do 14.11.1994 |
Adresa | Kabelíkova 12, 75000 Přerov |
Společník,ředitelka | Irenea Petrik vdaná |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.1991 do 14.11.1994 |
Adresa | Budinskygasse 32/4 , WIEN, 1190 Rakousko |
IČO (identifikační číslo): | 19013973 |
---|---|
Jméno: | PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou 75131 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 6. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 12. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Marcela Ryšavá |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaroslav Ryšavý |
IČO: | 19013973 |
---|---|
Firma: | PETRYS spol.s r.o. /PETRYS GmbH/ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Lipník nad Bečvou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 11. 1991 |
Sídlo: | Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou 75131 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |