Petřvaldská vyhlídka s.r.o. " v likvidaci " má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Petřvaldská vyhlídka s.r.o. " v likvidaci " (28636023) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese F. Čejky 427, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2010 Petřvaldská vyhlídka s.r.o. " v likvidaci " má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Petřvaldská vyhlídka s.r.o. " v likvidaci " nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Petřvaldská vyhlídka s.r.o. " v likvidaci " na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 9. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 35992 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28636023 | |
Jméno: | Petřvaldská vyhlídka s.r.o. " v likvidaci " | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.9.2010 |
Zapsána dne: | 9.9.2010 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 21.3.2024, č.j. 24 Cm 1/2024-9, které nabylo právní moci dne 13.4.2024, byl jmenován nový likvidátor společnosti, neboť dříve jmenovaný likvidátor byl vymazán z důvodu ztráty bezúhonnosti. | 13.5.2024 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.11.2021, č.j. 29 Cm 126/2021 -9, které nabylo právní moci dne 28.12.2021, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 10.1.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.10.2017 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.9.2010 - 31.10.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | F. Čejky 427, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 31.10.2017 |
---|---|---|
Adresa: | F. Čejky 427, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 9.9.2010 - 31.10.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 31.10.2017 - 24.9.2018 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.9.2010 - 31.10.2017 |
Jednatel | René Schiller |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2022 do 2.1.2024 |
Adresa | náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70200 Ostrava |
Jednatel | René Schiller |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2017 do 30.8.2022 |
Adresa | náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70200 Ostrava |
jednatel | René Schiller |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2017 do 31.10.2017 |
Adresa | náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 70200 Ostrava |
jednatel | René Schiller |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2010 do 12.6.2017 |
Adresa | Prokešovo náměstí 1803/8, 70200 Ostrava |
jednatel | Daniel Vojkůvka |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2010 do 10.3.2011 |
Adresa | Sládkova 3053/26, 70200 Ostrava |
IČO: | 28636023 |
---|---|
Firma: | Petřvaldská vyhlídka s.r.o. " v likvidaci " |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 9. 9. 2010 |
Sídlo: | F. Čejky 427, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |