PERUD, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PERUD, s.r.o. (48109274) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kotorská 1571/10, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 12. 1992 PERUD, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o PERUD, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PERUD, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 12. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 15977 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48109274 | |
Jméno: | PERUD, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.12.1992 |
Zapsána dne: | 23.12.1992 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 9.12.1992. | 23.12.1992 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.12.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kotorská 1571/10, Praha 4 , Česká republika | 24.11.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Doudova 23/358 , Praha 4 - Podolí 14700, Česká republika | 23.12.1992 - 24.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.12.1992 |
hostinská činnost | 23.12.1992 |
pronájem motorových vozidel | 23.12.1992 |
Jednatel | Rudolf Podroužek |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2015 |
Adresa | Antala Staška 2059/80b, 14000 Praha |
Jednatel | Rudolf Podroužek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1999 do 14.12.2015 |
Adresa | Kotorská 1571/10, 14000 Praha 4-Nusle |
Jednatel | Rudolf Podroužek |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.1999 do 14.12.2015 |
Adresa | Kotorská 1571/10, 14000 Praha 4-Nusle |
Jednatel | Marcel Kučera |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.1992 do 24.11.1999 |
Adresa | Doudova 23/358, 14700 Praha 4 |
IČO: | 48109274 |
---|---|
Firma: | PERUD, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 12. 1992 |
Sídlo: | Kotorská 1571/10, Praha 14000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |