PEROPE Tábor s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PEROPE Tábor s.r.o. v likvidaci (26068478) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ke Mlýnu 36, 39003 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2003 PEROPE Tábor s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o PEROPE Tábor s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PEROPE Tábor s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 8. 12. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11972 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26068478 | |
Jméno: | PEROPE Tábor s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.12.2003 |
Zapsána dne: | 8.12.2003 | |
Společnost PEROPE Tábor s.r.o., IČ 26068478, byla rozhodnutím valné hromady ze dne 24.2.2023 zrušena s likvidací ke dni 24.2.2023 a vstoupila do likvidace k datu 24.2.2023. Proto vyzýváme ve smyslu nařízení vlády č. 184/2019 Sb. všechny věřitele a orgány dotčené touto likvidací, aby přihlásili své pohledávky a případně jiná práva v zákonné lhůtě, to je tří měsíců a dvou týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění zápisu ve veřejném rejstříku. | 24.2.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ke Mlýnu 36, Tábor 39003, Česká republika | 31.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Ke Mlýnu 36, Tábor - Náchod 39003, Česká republika | 8.12.2003 - 31.3.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
stavba a výroba plavidel | 8.12.2003 |
poskytování technických služeb | 8.12.2003 |
jednatel | Robert Novák |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2016 |
Adresa | Kvapilova 2042/5, 39003 Tábor |
jednatel | Otakar Süsser |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2016 |
Adresa | Dukelských bojovníků 1928/36, 39003 Tábor |
jednatel | Iva Süsserová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2003 do 31.3.2016 |
Adresa | Dukelských bojovníků 1928/36, 39003 Tábor |
IČO: | 26068478 |
---|---|
Firma: | PEROPE Tábor s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 12. 2003 |
Sídlo: | Ke Mlýnu 36, Tábor 39003 |
---|
Stavba lodí a člunů |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |