People today s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
People today s.r.o. v likvidaci (04434358) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Růžová 972/1, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2015 People today s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o People today s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro People today s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 9. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 247656 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04434358 | |
Jméno: | People today s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.9.2015 25.9.2015 |
Zapsána dne: | 25.9.2015 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 1327/2023-5 ze dne 13.10.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15.11.2023. | 8.1.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.9.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Růžová 972/1, Praha 11000, Česká republika | 24.3.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 445, Hostivice 25301, Česká republika | 25.9.2015 - 24.3.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.9.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 25.9.2015 |
jednatel | Oleksandr Zozulia |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2018 |
Adresa | Sičovych Strilciv 33 , Rogatyn |
jednatel | Martin Vlček |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2016 do 8.3.2018 |
Adresa | nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk |
jednatel | Mgr. Marek Ječmen |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2015 do 24.3.2016 |
Adresa | Smetanova 445, 25301 Hostivice |
IČO: | 04434358 |
---|---|
Firma: | People today s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 25. 9. 2015 |
Sídlo: | Růžová 972/1, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |