PENZO s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PENZO s.r.o. (28803833) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Dělnická 782, 50601 Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 9. 2010 a je stále aktivní. PENZO s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o PENZO s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PENZO s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 14. 9. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 28254 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28803833 | |
Jméno: | PENZO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.9.2010 |
Zapsána dne: | 14.9.2010 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 4.9.2014 - 12.11.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 4.9.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.9.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dělnická 782, Jičín 50601, Česká republika | 4.9.2014 |
---|---|---|
Adresa: | K. Vika 264, Jičín 50601, Česká republika | 14.9.2010 - 4.9.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.9.2010 |
jednatel | Jan Lukáč |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2024 |
Adresa | Seifertova 435, 50601 Jičín |
jednatel | Tomáš Frýba |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2018 |
Adresa | K. Vika 264, 50601 Jičín |
jednatel | Petr Svítek |
---|---|
Ve funkci | od 12.11.2018 |
Adresa | Dlouhá 560, 50601 Jičín |
jednatel | Jan Lukáč |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2014 do 23.2.2024 |
Adresa | Pod lipami 896, 50601 Jičín |
jednatel | Aleš Vohánka |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2014 do 12.11.2018 |
Adresa | 61, 50601 Butoves |
jednatel | Jan Lukáč |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2010 do 10.9.2014 |
Adresa | Pod lipami 896, 50601 Jičín |
jednatel | Lenka Bretová |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2010 do 4.9.2014 |
Adresa | Na jihu 536, 50601 Jičín |
IČO (identifikační číslo): | 28803833 |
---|---|
Jméno: | PENZO s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 9. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Dělnická 782, Jičín 50601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 9. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 1. 2011 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Bc. Tomáš Frýba |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Svítek |
Člen statutárního orgánu: | Jan Lukáč |
IČO: | 28803833 |
---|---|
Firma: | PENZO s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jičín |
Základní územní jednotka: | Jičín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 9. 2010 |
Sídlo: | Dělnická 782, Jičín 50601 |
---|
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |