PELLETIA Invest a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
PELLETIA Invest a.s. v likvidaci (28251776) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 150, 50303 Výrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 2008 PELLETIA Invest a.s. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o PELLETIA Invest a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro PELLETIA Invest a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 14048 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28251776 | |
Jméno: | PELLETIA Invest a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.2.2008 |
Zapsána dne: | 19.2.2008 | |
Dne 13.7.2020 rozhodl jediný akcionář společnosti v působnosti valné hromady o zrušení společnosti s likvidaci ke dni 1.8.2020. | 1.8.2020 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 19.2.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 19.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 150, Výrava 50303, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 150, Výrava 50303, Česká republika | 13.5.2008 - 4.10.2016 |
Adresa: | Mezibranská 1579/4, Praha 11000, Česká republika | 19.2.2008 - 13.5.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování obchodu s služeb | 24.6.2008 - 7.2.2023 |
výroba pilařská a impregnace dřeva | 24.6.2008 - 7.2.2023 |
grafické práce a kresličské práce | 24.6.2008 - 7.2.2023 |
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů | 24.6.2008 - 7.2.2023 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 24.6.2008 - 7.2.2023 |
velkoobchod | 24.6.2008 - 7.2.2023 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem | 19.2.2008 - 7.2.2023 |
předseda představenstva | Peter Šúkala |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | 36, 51771 Králova Lhota |
člen představenstva | Vladislava Šúkalová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 |
Adresa | 36, 51771 Králova Lhota |
člen představenstva | Ivana Kulhánková |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | 129, 55221 Rasošky |
člen představenstva | Ivana Kulhánková |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2008 do 4.10.2016 |
Adresa | 63, 50303 Lejšovka |
člen představenstva | Vladislava Šúkalová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2008 do 23.9.2016 |
Adresa | 36, 51771 Králova Lhota |
předseda představenstva | Peter Šúkala |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2008 do 23.9.2016 |
Adresa | 36, 51771 Králova Lhota |
předseda představenstva | Peter Šúkala |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2008 do 13.5.2008 |
Adresa | 36, 51771 Králova Lhota |
člen představenstva | Aleš Frank |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2008 do 29.4.2008 |
Adresa | Machovcova 1278/19, 14700 Praha |
IČO: | 28251776 |
---|---|
Firma: | PELLETIA Invest a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Hradec Králové |
Základní územní jednotka: | Výrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 2. 2008 |
Sídlo: | 150, Výrava 50303 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |